EP0682606 - DISPOSITIF DE REGLAGE DE RETROVISEUR ESCAMOTABLE A MOTEUR POUR AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.05.1998 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.07.1998 [1998/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Poong Jeong Ind. Co., Ltd. 176-1, Dodang-dong, Wonmi-gu Puchon-ci Kyunggi-do 421-130 / KR | [N/P] |
Précédent [1995/47] | Pour tous les Etats désignés Poong Jeong Ind. Co., Ltd. 176-1, Dodang-dong, Wonmi-gu Puchon-ci, Kyunggi-do 421-130 / KR | Inventeur(s) | 01 /
KANG, Gi, Dong 28-6, Kwangmyong-3-dong Kwangmyong-shi Kyunggi-do 423-013 / KR | [1995/47] | Mandataire(s) | Chameroy, Claude, et al Cabinet Malemont 42, avenue du Président Wilson 75116 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1995/47] | Chameroy, Claude, et al c/o Cabinet Malemont 42, avenue du Président Wilson F-75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 95903450.5 | 05.12.1994 | [1995/47] | WO1994KR00173 | Numéro de priorité, date | KR19270092793 | 15.12.1993 Format original publié: KR 2792793 | [1995/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9516589 | Date: | 22.06.1995 | Langue: | EN | [1995/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0682606 | Date: | 22.11.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.06.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0682606 | Date: | 09.07.1997 | Langue: | EN | [1997/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AT | 22.06.1995 | Classification | IPC: | B60R1/06 | [1995/47] | CPC: |
B60R1/074 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1995/47] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM STEUERN EINES ABKLAPPBAREN MOTORGETRIEBENEN RÜCKSPIEGELS FÜR FAHRZEUGE | [1995/47] | Anglais: | DEVICE FOR REGULATING MOTOR-DRIVEN FOLDABLE REAR VIEW MIRROR OF AUTOMOBILE | [1995/47] | Français: | DISPOSITIF DE REGLAGE DE RETROVISEUR ESCAMOTABLE A MOTEUR POUR AUTOMOBILE | [1995/47] | Entrée dans la phase régionale | 14.09.1995 | Taxe nationale de base payée | 14.09.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.09.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.09.1995 | Requête en examen déposée [1995/47] | 07.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.07.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.01.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.04.1997 | Taxe de délivrance payée | 01.04.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.04.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3936742 ; | [A]EP0405773 ; | [A]EP0472454 | Examen | EP0405773 | EP0472454 | DE3936742 | JPH01237235 | - EP-A- 0 405 773, & EP0405773 A 00000000 | - EP-A- 0 472 454, & EP0472454 A 00000000 | - DE-A- 3 936 742, & DE3936742 A 00000000 | - JP-A- 1 237 235, & JP1237235 A 00000000 |