EP0686098 - PNEU POUR VEHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.09.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.09.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.11.1999 [1999/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fukata, Hirohisa 86, Aza-Nonaka, Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-35 / JP | Pour tous les Etats désignés Nomura, Yoshihiro 89' Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-34 / JP | [1998/46] |
Précédent [1995/50] | Pour tous les Etats désignés Fukata, Hirohisha 86, Aza-Nonaka, Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-35 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Nomura, Yoshihiro 89' Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-34 / JP | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1995/50] | Mandataire(s) | WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Précédent [1995/50] | W.P. THOMPSON & CO. Eastcheap House Central Approach Letchworth, Hertfordshire SG6 3DS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95903968.6 | 26.12.1994 | [1995/50] | WO1994JP02229 | Numéro de priorité, date | JP19930333779 | 27.12.1993 Format original publié: JP 33377993 | [1995/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9518022 | Date: | 06.07.1995 | Langue: | EN | [1995/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0686098 | Date: | 13.12.1995 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.07.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0686098 | Date: | 18.11.1998 | Langue: | EN | [1998/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.07.1995 | Classification | IPC: | B60C11/13 | [1995/50] | CPC: |
B60C11/042 (EP);
B60C11/13 (KR);
B60C11/0309 (EP);
B60C2011/1361 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1995/50] | Titre | Allemand: | FAHRZEUGREIFEN | [1995/50] | Anglais: | TIRE FOR VEHICLE | [1995/50] | Français: | PNEU POUR VEHICULE | [1995/50] | Entrée dans la phase régionale | 17.08.1995 | Taxe nationale de base payée | 17.08.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.11.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.11.1995 | Requête en examen déposée [1996/04] | 23.12.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.04.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.03.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.05.1998 | Taxe de délivrance payée | 06.05.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.08.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3727661 (HOKE G) [X] 1-4 * column 4, line 1 - line 31; figure -; claim - * * column 4, line 46 - line 57 *; | [X]FR2470696 (BRIDGESTONE TIRE CO LTD [JP]) [X] 1 * page 9, line 19 - page 10, line 8; figure -; claim - *; | [X]DE3609248 (SUMITOMO RUBBER IND [JP]) [X] 1-4 * page 7, paragraph 2 - paragraph 5; figure -; claim -; table 1 *; | [A]DE3336239 (CONTINENTAL GUMMI WERKE AG [DE]) [A] 5-8 * page 6, line 26 - line 30; figure 4; claim 8 *; | [A]JPS5833504 ; | [A]EP0510550 (CONTINENTAL AG [DE]) [A] 1,5 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830517), vol. 7, no. 112, Database accession no. (M - 215)<1257> , & JP58033504 A 19830226 (SUMITOMO RUBBER IND. LTD.) [A] 5-8 * abstract * |