EP0734295 - PROCEDE DE PRODUCTION DE BRAMES MINCES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/40] | INSTALLATION DE COULEE CONTINUE ET PROCEDE DE PRODUCTION DE BRAMES MINCES | ||
[2001/34] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 15.03.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2002 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 02.05.2002 [2002/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMS Demag AG Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE | [2000/49] |
Précédent [1998/14] | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Mannesmannufer 2 40213 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [1996/40] | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Mannesmannufer 2 D-40213 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
PLESCHIUTSCHNIGG, Fritz-Peter Reiserweg 69 D-47269 Duisburg / DE | [1996/40] | Mandataire(s) | Meissner, Peter E., et al Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Hohenzollerndamm 89 14199 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1996/40] | Meissner, Peter E., Dipl.-Ing., et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Hohenzollerndamm 89 14199 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95906269.6 | 20.01.1995 | [1996/40] | WO1995DE00095 | Numéro de priorité, date | DE19944403049 | 28.01.1994 Format original publié: DE 4403049 | [1996/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9520445 | Date: | 03.08.1995 | Langue: | DE | [1995/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0734295 | Date: | 02.10.1996 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.08.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0734295 | Date: | 01.04.1998 | Langue: | DE | [1998/14] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0734295 | Date: | 02.05.2002 | Langue: | DE | [2002/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.08.1995 | Classification | IPC: | B22D11/12, B22D11/14, B22D11/10 | [1996/40] | CPC: |
B22D11/1206 (EP,US);
B22D11/111 (EP,US);
B22D11/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LU, NL [1996/40] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON DÜNNBRAMMEN | [2001/34] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING THIN SLABS | [2001/34] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION DE BRAMES MINCES | [2001/34] |
Précédent [1996/40] | STRANGGIESSANLAGE UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON DÜNNBRAMMEN | ||
Précédent [1996/40] | CONTINUOUS CASTING FACILITY AND A PROCESS FOR PRODUCING THIN SLABS | ||
Précédent [1996/40] | INSTALLATION DE COULEE CONTINUE ET PROCEDE DE PRODUCTION DE BRAMES MINCES | Entrée dans la phase régionale | 19.07.1996 | Taxe nationale de base payée | 19.07.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.07.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.07.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.07.1996 | Requête en examen déposée [1996/40] | 18.09.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.08.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.09.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.12.1997 | Taxe de délivrance payée | 22.12.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
17.10.1998
29.10.1998
ADMISSIBLE Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH Turmstrasse 44 A-4020 Linz / AT Mandataire de l'opposant VA TECH Patente GmbH & Co Wolfgang-Pauli-Strasse 2 4020 Linz / AT | [N/P] |
Précédent [2001/22] | |||
Opposant(s) | 01
17.10.1998
29.10.1998
ADMISSIBLE Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH Turmstrasse 44 A-4020 Linz / AT Mandataire de l'opposant VA TECH Patente GmbH Stahlstrasse 21 a 4020 Linz / AT | ||
Précédent [1998/50] | |||
Opposant(s) | 01
17.10.1998
29.10.1998
ADMISSIBLE Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH Turmstrasse 44 A-4020 Linz / AT Mandataire de l'opposant Rieberer, Stefan VA TECH Patente GmbH & Co Stahlstrasse 21a 4020 Linz / AT | 05.02.1999 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 07.07.1999 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 06.04.2000 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 15.08.2000 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 26.06.2001 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 26.06.2001 | Date des procédures orales | 08.08.2001 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 08.08.2001 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 29.11.2001 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 13.02.2002 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO8801209 (MANNESMANN AG [DE]) [Y] 5,6,8 * page 4, line 12 - page 5, line 28; figures 1-7 *; | [A]EP0353402 (THYSSEN STAHL AG [DE]) [A] 1* abstract *; | [Y] - H.J.EHRENBERG ET AL, "giessen und giesswalzen dünner brammen bei der mannesmannröhren-werke ag", STAHL UND EISEN, DÜSSELDORF, (19890516), no. 9/10, pages 453 - 462, XP000068364 [Y] 5,6,8 * figures 3,4,6; table 1 * | Opposition | DE3423475 | - THE I.S.P. TECHNOLOGY, 4th International Iron and Steel Congress, Marrakech (Maroc), October 12-16, 1992 |