EP0759888 - Procédé pour production d'hydroxides doubles lamellaires. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1997/10] | PRODUIT A BASE D'HYDRATE HYDROXYDE DE MAGNESIUM-ALUMINIUM SYNTHETIQUE ET PROCEDE ASSOCIE | ||
[1999/16] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 15.12.2004 [2004/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALUMINUM COMPANY OF AMERICA Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive Alcoa Center Pennsylvania 15069-0001 / US | [N/P] |
Précédent [1998/40] | Pour tous les Etats désignés ALUMINUM COMPANY OF AMERICA Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive Alcoa Center, Pennsylvania 15069-0001 / US | ||
Précédent [1997/10] | Pour tous les Etats désignés ALUMINIUM COMPANY OF AMERICA Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive Alcoa Center, PA 15069-0001 / US | Inventeur(s) | 01 /
MARTIN, Edward S., Alcoa Technical Center 100 Technical Drive Alcoa Center, PA 15069-0001 / US | 02 /
PEARSON, Alan Alcoa Technical Center 100 Technical Drive lcoa Center, PA 15069-0001 / US | [1997/10] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/10] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95907324.8 | 06.01.1995 | [1997/10] | WO1995US00167 | Numéro de priorité, date | US19940235504 | 29.04.1994 Format original publié: US 235504 | [1997/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9529874 | Date: | 09.11.1995 | Langue: | EN | [1995/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0759888 | Date: | 05.03.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0759888 | Date: | 15.03.2000 | Langue: | EN | [2000/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.11.1995 | Classification | IPC: | C01F7/00, C01B13/36 | [1997/10] | CPC: |
C07C51/412 (EP,US);
B01J23/007 (EP,US);
C01B13/363 (EP,US);
C01B19/002 (EP,US);
C01B33/38 (EP,US);
C01F7/00 (EP,US);
C01F7/784 (EP,US);
C01F7/785 (US);
C01G3/006 (EP,US);
C01G31/006 (EP,US);
C01G39/006 (EP,US);
C01G41/006 (EP,US);
C01G45/006 (EP,US);
C01G49/009 (EP,US);
C01G53/006 (EP,US);
C01G9/006 (EP,US);
C01P2002/22 (EP,US);
C01P2002/72 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US);
C01P2006/82 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C07C51/412, C07C53/126 (US,EP);
C07C51/412, C07C55/10 (US,EP);
C07C51/412, C07C63/08 (EP,US);
C07C51/412, C07C63/28 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, NL, PT, SE [1997/37] |
Précédent [1997/10] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von schichtförmigen Doppelhydroxiden. | [1999/16] | Anglais: | Process for the preparation of layered double hydroxides. | [1999/16] | Français: | Procédé pour production d'hydroxides doubles lamellaires. | [1999/16] |
Précédent [1997/10] | SYNTHETISCH HERGESTELLTES MEIXNERITPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | ||
Précédent [1997/10] | SYNTHETIC MEIXNERITE PRODUCT AND METHOD | ||
Précédent [1997/10] | PRODUIT A BASE D'HYDRATE HYDROXYDE DE MAGNESIUM-ALUMINIUM SYNTHETIQUE ET PROCEDE ASSOCIE | Entrée dans la phase régionale | 25.11.1996 | Taxe nationale de base payée | 25.11.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.11.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.10.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/10] | 30.11.1996 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 07.04.1997 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) CH, LI, LU, MC | 09.09.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.04.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.08.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.10.1999 | Taxe de délivrance payée | 19.10.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.12.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/09] | Requête en poursuite de la procédure de: | 26.06.1998 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.06.1998 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 22.07.1998 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 28.01.1997 | CH   M01   Pas encore payé | 28.01.1997 | LI   M01   Pas encore payé | 28.01.1997 | LU   M01   Pas encore payé | 28.01.1997 | MC   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.03.2000 | BE | 15.03.2000 | SE | 15.03.2000 | DK | 15.06.2000 | PT | 15.06.2000 | GR | 16.06.2000 | [2004/51] |
Précédent [2003/45] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | ||
SE | 15.03.2000 | ||
DK | 15.06.2000 | ||
PT | 15.06.2000 | ||
Précédent [2002/23] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | ||
SE | 15.03.2000 | ||
PT | 15.06.2000 | ||
Précédent [2001/09] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | ||
PT | 15.06.2000 | ||
Précédent [2001/08] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]USRE34164E (MISRA) [A] 1-16* column W * | [X] - J.C.P.D.S-DATABASE, Record 38-478 ICDD, Newtown Square, Pa (USA) [X] 1-7 | [X] - S. KORITNIG ET AL., "Meixnerite, Mg6Al2(OH)18.4H2O, ein neues Magnesium-Aluminium-Hydroxid-Mineral.", TSCHERMAKS MIN. PETR. MITT., (1975), vol. 22, pages 79 - 87 [X] 1-7 * table 1 * | [DA] - E.D. DIMOTAKIS ET AL., "New route to Layered Double Hydroxides Intercalated by Organic Anions: Precursors to Polyoxometalate-Pillared Derivatives.", INORGANIC CHEMISTRY, (19900627), vol. 29, no. 13 [DA] 1-7 |