EP0722400 - WAGON DE CHEMIN DE FER BAS ET ARTICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THRALL CAR MANUFACTURING COMPANY 2521 State Street Chicago Heights, IL 60411-0218 / US | [1996/30] | Inventeur(s) | 01 /
RICHMOND, Shaun 9151 Sunrise Lane Orland Park, IL 60462 / US | [1996/30] | Mandataire(s) | Füchsle, Klaus, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Précédent [1996/30] | Füchsle, Klaus, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95908715.6 | 27.01.1995 | [1996/30] | WO1995US01129 | Numéro de priorité, date | US19940188524 | 28.01.1994 Format original publié: US 188524 | [1996/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9520513 | Date: | 03.08.1995 | Langue: | EN | [1995/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0722400 | Date: | 24.07.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.08.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0722400 | Date: | 07.11.2001 | Langue: | EN | [2001/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.08.1995 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.05.1996 | Classification | IPC: | B61D17/00, B61D3/18 | [1996/30] | CPC: |
B61D3/184 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/30] | Etats autorisant lextension | SI | 22.08.1995 | Titre | Allemand: | GELENKIGER NIEDERFLUR-EISENBAHNWAGEN | [1996/30] | Anglais: | ARTICULATED, LOW LEVEL RAILROAD CAR | [1996/30] | Français: | WAGON DE CHEMIN DE FER BAS ET ARTICULE | [1996/30] | Entrée dans la phase régionale | 22.08.1995 | Taxe nationale de base payée | 22.08.1995 | Taxe de recherche payée | 22.08.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.08.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.08.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 22.08.1995 | Requête en examen déposée [1996/30] | 22.08.1995 | Requête en examen accéléré déposée | 30.12.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.12.1996 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 09.07.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.02.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.06.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 03.05.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.08.2001 | Taxe de délivrance payée | 02.08.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.08.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 07.11.2001 | BE | 07.11.2001 | CH | 07.11.2001 | GR | 07.11.2001 | IT | 07.11.2001 | LI | 07.11.2001 | NL | 07.11.2001 | LU | 27.01.2002 | IE | 28.01.2002 | DK | 07.02.2002 | PT | 07.02.2002 | SE | 07.02.2002 | ES | 30.05.2002 | MC | 01.08.2002 | [2008/06] |
Précédent [2006/44] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
LU | 27.01.2002 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
ES | 30.05.2002 | ||
MC | 01.08.2002 | ||
Précédent [2004/39] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
LU | 27.01.2002 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
ES | 30.05.2002 | ||
Précédent [2004/04] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
ES | 30.05.2002 | ||
Précédent [2003/45] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2003/17] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2003/06] | BE | 07.11.2001 | |
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2003/01] | CH | 07.11.2001 | |
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2002/49] | GR | 07.11.2001 | |
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2002/48] | PT | 07.02.2002 | |
SE | 07.02.2002 | ||
Précédent [2002/26] | SE | 07.02.2002 | Citations: | Recherche | [X]US4274776 (PATON H NEIL, et al) [X] 1,5 * column 3, line 39 - column 7, line 23; figures 1-4 *; | [X]EP0324987 (TALBOT WAGGONFAB [DE]) [X] 1,5* column 5, line 21 - column 6, line 46; figures 1-3 *; | [X]US5246321 (HESCH HAROLD E [US]) [X] 1,5 * column 3, line 15 - column 4, line 46; figures 1-4 * | Recherche internationale | [A]US3399631 (WEBER HANS B); | [Y]US3568607 (GUTRIDGE JACK E); | [A]US4524699 (PAVLICK MICHAEL J [US]); | [XY]US4686907 (WOOLLAM RONALD F [CA], et al); | [A]US4751882 (WHEATLEY THOMAS W [CA], et al); | [Y]US4826371 (BROWN JAMES T [US]); | [A]US4929132 (YEATES RICHARD P [US], et al) |