EP0748276 - PRESSE DE COMPRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.04.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2009 | Changement - mandataire | publié le 01.07.2009 [2009/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ruf, Hans Tussenhausener Strasse 6 86874 Tussenhausen / DE | [1998/23] |
Précédent [1996/51] | Pour tous les Etats désignés Ruf, Hans Tussenhausener Strasse 6 D-86874 Tussenhausen / DE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1996/51] | Mandataire(s) | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col. P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | [N/P] |
Précédent [2009/27] | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col., P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | ||
Précédent [1996/51] | Fiener, Josef European Patent Attorney, Maximilianstrasse 57, Postfach 1249 D-87712 Mindelheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95912234.2 | 09.03.1995 | [1996/51] | WO1995EP00883 | Numéro de priorité, date | DE19944408138 | 10.03.1994 Format original publié: DE 4408138 | [1996/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9524307 | Date: | 14.09.1995 | Langue: | DE | [1995/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0748276 | Date: | 18.12.1996 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.09.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0748276 | Date: | 03.06.1998 | Langue: | DE | [1998/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.09.1995 | Classification | IPC: | B30B9/30 | [1996/51] | CPC: |
B30B15/08 (EP,US);
B30B9/30 (EP,US);
B30B9/3003 (EP,US);
B30B9/301 (EP,US);
B30B9/3014 (EP,US);
B30B9/3035 (EP,US);
Y10S100/914 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1996/51] | Titre | Allemand: | KOMPAKTIERPRESSE | [1996/51] | Anglais: | COMPACTING PRESS | [1996/51] | Français: | PRESSE DE COMPRESSION | [1996/51] | Entrée dans la phase régionale | 10.10.1996 | Taxe nationale de base payée | 10.10.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.10.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.10.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.10.1996 | Requête en examen déposée [1996/51] | 11.08.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.10.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.1998 | Taxe de délivrance payée | 30.01.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.03.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 03.06.1998 | DK | 03.09.1998 | PT | 03.09.1998 | IE | 19.02.1999 | [2003/45] |
Précédent [2002/10] | GR | 03.06.1998 | |
PT | 03.09.1998 | ||
IE | 19.02.1999 | ||
Précédent [2001/23] | GR | 03.06.1998 | |
IE | 03.06.1998 | ||
PT | 03.09.1998 | ||
Précédent [2001/01] | IE | 03.06.1998 | |
PT | 03.09.1998 | ||
Précédent [1999/32] | PT | 03.09.1998 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]US3563164 (CARKHUFF GEORGE A, et al) [DA] 1,3 * abstract *; | [DA]US3651755 (GATI LOUIS) [DA] 1,3 * abstract *; | [A]GB1393344 (SP K BJURO TRANSNEFTAVTOMATIKA) [A] 1* page 2, line 70 - line 92; figure - *; | [DA]DE7636727U (LAUMANN) [DA] 1 * figure -; claim - * |