Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
24.04.1998 | Demande réputée retirée | publié le 10.06.1998 [1998/24] |
13.01.1998 | demande réputée retirée | |
19.09.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
25.07.1997 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
25.07.1997 | Taxe annuelle | |
05.06.1997 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
23.05.1997 | Premier rapport d'examen | |
22.05.1997 | Rapport d'examen ou réponse | |
22.11.1996 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 08.01.1997 [1997/02] |
22.11.1996 | Requête en examen présentée | publié le 08.01.1997 [1997/02] |
13.11.1996 | Données PCT avant la publication européenne | |
08.11.1996 | Données PCT avant la publication européenne | |
07.11.1996 | Données PCT avant la publication européenne |