Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | AU2111495 | Dossier mondial | 23.10.1995 | A | Numéro de priorité | Date | GB9500759 | 03.04.1995 | GB9407052 | 05.04.1994 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP0751749 | Dossier mondial | 08.01.1997 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9500759 | 03.04.1995 | GB9407052 | 05.04.1994 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO9526686 | Dossier mondial | 12.10.1995 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9407052 | 05.04.1994 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | GB9407052D0 | 01.06.1994 | D0 | Numéro de priorité | Date | GB9407052 | 05.04.1994 |