EP0751749 - APPAREIL MEDICAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.04.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.04.1998 | Demande réputée retirée | publié le 10.06.1998 [1998/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés University of Strathclyde McCance Building, 16 Richmond Street Glasgow G1 1XQ / GB | [N/P] |
Précédent [1997/02] | Pour tous les Etats désignés UNIVERSITY OF STRATHCLYDE McCance Building, 16 Richmond Street Glasgow G1 1XQ / GB | Inventeur(s) | 01 /
TEKLETSADIK, Kasegn 8 Rannoch Place Edinburgh EH4 7HH / GB | 02 /
CAMPBELL, Leslie 35 Hillside Terrace Milton of Campsie Glasgow G65 8BP / GB | 03 /
HOWIESON, Maurice Maxwell, Rhumohr 16 Park Road Broxburn EH52 5RF / GB | [1997/02] | Mandataire(s) | MacDougall, Donald Carmichael Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [1997/02] | MacDougall, Donald Carmichael Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE, Scotland / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95913899.1 | 03.04.1995 | [1997/02] | WO1995GB00759 | Numéro de priorité, date | GB19940007052 | 05.04.1994 Format original publié: GB 9407052 | [1997/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9526686 | Date: | 12.10.1995 | Langue: | EN | [1995/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0751749 | Date: | 08.01.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.10.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.10.1995 | Classification | IPC: | A61B17/36 | [1997/02] | CPC: |
A61B18/042 (EP);
A61B2017/00159 (EP)
| Etats contractants désignés | GB [1997/02] | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHES GERÄT | [1997/02] | Anglais: | MEDICAL APPARATUS | [1997/02] | Français: | APPAREIL MEDICAL | [1997/02] | Entrée dans la phase régionale | 05.11.1996 | Taxe nationale de base payée | 05.11.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.11.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.09.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/02] | 26.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.12.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1998/24] | 16.01.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1998/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1997 | 03   M06   Taxe payée le   14.07.1997 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]USRE34432E (BERTRAND) [X] 1-5 * page 12, paragraph 3; figure 1 *; | [X]GB2188845 (BARD) [X] 1-5 * page 17, column 2; figures 4,6,8 *; | [X]WO9205743 (BIRTCHER) [X] 1-5 * figure 5 *; | [X]US4060088 (MORRISON) [X] 1-5 * column 5; figure 5 *; | [A]EP0279745 (DESCARTES) [A] 1,2 * column 7, paragraph 5 *; | [A]WO9301758 (CANADY) [A] 2 * page 9, paragraph 5 *; | [A]US3903891 (BRAYSHAW) [A] 2 * the whole document *; | [A]US2828748 (AUGUST) |