EP0701579 - AGENTS DE REVETEMENT POUR COUCHES TRANSPARENTES DE VERNIS DE FINITION ET LEUR UTILISATION DANS LA FABRICATION DE REVETEMENTS MULTICOUCHES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Herberts Gesellschaft mit beschränkter Haftung Christbusch 25 42285 Wuppertal / DE | [1998/37] |
Précédent [1996/12] | Pour tous les Etats désignés Herberts Gesellschaft mit beschränkter Haftung Christbusch 25 D-42285 Wuppertal / DE | Inventeur(s) | 01 /
BEDERKE, Klaus Oststrasse 36 D-45549 Sprockhövel / DE | 02 /
HERRMANN, Friedrich Friedrichsallee 27 D-42117 Wuppertal / DE | 03 /
KERBER, Hermann Daniel-Schürmann-Weg 37 D-42369 Wuppertal / DE | 04 /
KUTZNER, Thomas Im Lübbering 2 D-45549 Sprockhövel / DE | 05 /
REIFFERSCHEIDT, Heinz-Walter Immanuel-Kant-Strasse 39 D-44803 Bochum / DE | [1996/12] | Mandataire(s) | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1996/12] | Türk, Gille, Hrabal, Leifert Brucknerstrasse 20 D-40593 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95914300.9 | 23.03.1995 | [1996/12] | WO1995EP01095 | Numéro de priorité, date | DE19944410609 | 26.03.1994 Format original publié: DE 4410609 | [1996/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9526375 | Date: | 05.10.1995 | Langue: | DE | [1995/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0701579 | Date: | 20.03.1996 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.10.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0701579 | Date: | 09.09.1998 | Langue: | DE | [1998/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.10.1995 | Classification | IPC: | C08G18/42, C09D175/06 | [1996/12] | CPC: |
C08G18/10 (EP,US);
C08G18/4063 (EP,US);
C08G18/6229 (EP,US);
C08G18/6254 (EP,US);
C08G18/8048 (EP,US);
C09D175/04 (EP,US);
Y10T428/31551 (EP,US);
Y10T428/31554 (EP,US);
Y10T428/31565 (EP,US);
Y10T428/31576 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/62 (US,EP);
C08G18/10, C08G18/72 (EP,US);
C09D175/04, C08L2666/16 (US,EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB [1996/12] | Titre | Allemand: | ÜBERZUGSMITTEL FÜR TRANSPARENTE DECKLACKSCHICHTEN UND DEREN VERWENDUNG BEI VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MEHRSCHICHTÜBERZÜGEN | [1996/12] | Anglais: | COATING AGENTS FOR THE PRODUCTION OF TRANSPARENT FINISHING COATS AND THE USE OF SUCH COATING AGENTS IN THE PRODUCTION OF MULTI-COAT COATINGS | [1996/12] | Français: | AGENTS DE REVETEMENT POUR COUCHES TRANSPARENTES DE VERNIS DE FINITION ET LEUR UTILISATION DANS LA FABRICATION DE REVETEMENTS MULTICOUCHES | [1996/12] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.1995 | Taxe nationale de base payée | 19.12.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/12] | 16.07.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.11.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.01.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 03.03.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.05.1998 | Taxe de délivrance payée | 04.05.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.06.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 09.09.1998 | GB | 09.09.1998 | BE | 31.03.1999 | [2006/14] |
Précédent [2000/23] | GB | 09.09.1998 | |
FR | 05.02.1999 | ||
BE | 31.03.1999 | ||
Précédent [1999/36] | GB | 09.09.1998 | |
FR | 05.02.1999 | ||
Précédent [1999/30] | GB | 09.09.1998 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9307932 (LARSEN ERIK [CH]) [A] 1 * page 1, line 30 - page 5, line 4; example -; claim 1 *; | [A]DE4226270 (HERBERTS GMBH [DE]) [A] 1 * page 2, line 32 - page 9, line 48; example -; claim 1 *; | [A]EP0314447 (UNITIKA LTD [JP], et al) [A] 1 * page 3, line 12 - page 6, line 5; claims 1,2 *; | [A]WO9315849 (BASF LACKE & FARBEN [DE]); | [D]DE4204518 (BASF LACKE & FARBEN [DE]); | [DA]JPH01158079 | [DA] - "THERMOSETTING CLEAR COATING COMPOSITION", DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 89, no. 31, Database accession no. 223234, & JPH01158079 A 19890621 (MITSUBISHI RAYON) [DA] * abstract * |