EP0704199 - RECIPIENT DE PERFUSION, PREPARATION D'UN SOLUTE ET SOLUTE VITAMINE HAUTEMENT CALORIQUE COMPLET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 06.05.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2005 | Révocation du brevet | publié le 22.06.2005 [2005/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0046 / JP | [N/P] |
Précédent [2002/05] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | ||
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés Welfide Corporation 6-9, Hirano-machi 2-chome, Chuo-ku Osaka / JP | ||
Précédent [2000/48] | Pour tous les Etats désignés WelFide Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka / JP | ||
Précédent [1999/22] | Pour tous les Etats désignés Yoshitomi Pharmaceutical Industries, Ltd. 6-9, Hirano-machi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka / JP | ||
Précédent [1996/14] | Pour tous les Etats désignés THE GREEN CROSS CORPORATION 3-3, Imabashi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KIDO, Takae The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirakata-shi, Osaka 573 / JP | 02 /
KODAIRA, Hideto The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirakata-shi, Osaka 573 / JP | 03 /
MUNECHIKA, Koji The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirakata-shi, Osaka 573 / JP | 04 /
Ii, Shigeo The Green Cross Corporation 3-3, Imabashi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | 05 /
ABE, Shunichi The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirakata-shi, Osaka 573 / JP | 06 /
YOKOYAMA, Kazumasa The Green Cross Corporation 3-3, Imabashi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | [1996/52] |
Précédent [1996/14] | 01 /
KIDO, Takae The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirakata-shi, Osaka 573 / JP | ||
02 /
KODAIRA, Hideto The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirahata-shi, Osaka 573-chom / JP | |||
03 /
MUNECHIKA, Koji The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirahata-shi, Osaka 573-chom / JP | |||
04 /
Ii, Shigeo The Green Cross Corporation 3-3, Imabashi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | |||
05 /
ABE, Shunichi The Green Cross Corporation 25-1, Shodai-Ohtani 2-chome Hirahata-shi, Osaka 573 / JP | |||
06 /
YOKOYAMA, Kazumasa The Green Cross Corporation 3-3, Imabashi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | Mandataire(s) | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/14] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Arabellastrasse 4 D-81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95916019.3 | 20.04.1995 | [1996/14] | WO1995JP00778 | Numéro de priorité, date | JP19940106097 | 20.04.1994 Format original publié: JP 10609794 | [1996/14] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9528906 | Date: | 02.11.1995 | Langue: | EN | [1995/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0704199 | Date: | 03.04.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0704199 | Date: | 19.03.2003 | Langue: | EN | [2003/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.11.1995 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.1998 | Classification | IPC: | A61J1/00, A61K9/00, A61K45/06 | [1998/16] | CPC: |
A61K9/0029 (EP,US);
A61J1/05 (KR);
A61J1/2093 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61J1/10 (EP,US);
A61J1/2034 (EP,US)
|
Précédent IPC [1996/14] | A61J1/05, A61K9/08 | Etats contractants désignés | BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1996/14] | Titre | Allemand: | TRANSFUSIONSBEHÄLTER,TRANSFUSIONSPRÄPARAT SOWIE UMFASSENDES,VITAMINE ENTHALTENDES,KALORIEREICHES PRÄPARAT | [1996/14] | Anglais: | TRANSFUSION CONTAINER, TRANSFUSION PREPARATION, AND COMPREHENSIVE VITAMIN-CONTAINING HIGH-CALORIE TRANSFUSION PREPARATION | [1996/14] | Français: | RECIPIENT DE PERFUSION, PREPARATION D'UN SOLUTE ET SOLUTE VITAMINE HAUTEMENT CALORIQUE COMPLET | [1996/14] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.1995 | Traduction produite | 19.12.1995 | Taxe nationale de base payée | 19.12.1995 | Taxe de recherche payée | 19.12.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/14] | 21.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 16.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
17.12.2003
ADMISSIBLE B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 D-34212 Melsungen / DE Mandataire de l'opposant Schwarzensteiner, Marie-Luise Grape & Schwarzensteiner Patentanwälte Sebastiansplatz 7 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/07] | |||
Opposant(s) | 01
17.12.2003
ADMISSIBLE B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun-Str. 1 D-34212 Melsungen / DE Mandataire de l'opposant Schwarzensteiner, Marie-Luise, Dr. Grape & Schwarzensteiner Patentanwälte Sebastiansplatz 7 80331 München / DE | 26.01.2004 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.01.2005 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 20.01.2005 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 30.01.2005 | Effet juridique de la révocation du brevet [2005/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.04.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PXL]WO9408548 (GREEN CROSS CORP [JP], et al) [PXL] 1-6,8-10 * the whole document *; | [EL]EP0747033 (GREEN CROSS CORP [JP]) [EL] 1-6,8-10 * the whole document *; | [XA]EP0510687 (GREEN CROSS CORP [JP]) [X] 9,10 * column W * [A] 1-6,8; | [X]GB1464797 (AMERICAN CYANAMID CO) [X] 7 * the whole document *; | [XA]JPS6158560 ; | [A]JPS62135421 ; | [A]JPS58162515 ; | [A]JPS58162517 ; | [A]US4005190 (MADER HELMUT, et al) [A] 1-6 * column A * * column 2, line 24 - line 35; examples 1,2,5; claim 1 * | [XA] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 86, no. 18, Database accession no. 86-117187, XP002055228 & JPS6158560 A 00000000 (NIPPON OIL & FATS KK) [X] 9,10 * abstract * [A] 1-6,8 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 87, no. 30, Database accession no. 87-209279, XP002055229 & JPS62135421 A 00000000 (KASAI) [A] 1-10 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 83, no. 44, Database accession no. 83-805362, XP002055230 & JPS58162515 A 00000000 (TANABE SEIYAKU) [A] 1-10 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19831220), vol. 7, no. 285, Database accession no. (C - 201), & JP58162517 A 00000000 (IMAGAWA TAKASHI) [A] 1-6,8-10 * abstract * | Recherche internationale | [A]JPH04144561 (MORISHITA PHARMA); | [A]JPH0531151 (GREEN CROSS CORP); | [A]JPS6328892B |