EP0758300 - TRAME PRODUISANT UN MOTIF SUR UNE SURFACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.10.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.11.1999 [1999/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IPC TECHNOLOGIES INC. Suite 90, 1480 Foster Street White Rock British Columbia V4P 3X7 / CA | [N/P] |
Précédent [1997/08] | Pour tous les Etats désignés IPC TECHNOLOGIES INC. Suite 90, 1480 Foster Street White Rock, British Columbia V4P 3X7 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Oliver, Gerry B. 3738 Mission Springs Drive Kelowna, British Columbia V1Y 3M1 / CA | 02 /
Burton, Bruce L. Rural Route No. 5, Site No. 4, Compartment No. 2 Kelowna, British Columbia V1X 4K4 / CA | [1997/08] | Mandataire(s) | Sanders, Peter Colin Christopher, et al Brookes Batchellor 1 Boyne Park Tunbridge Wells Kent TN4 8EL / GB | [N/P] |
Précédent [1997/08] | Sanders, Peter Colin Christopher, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95916526.7 | 21.04.1995 | [1997/08] | WO1995CA00236 | Numéro de priorité, date | US19940237153 | 03.05.1994 Format original publié: US 237153 | [1997/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9529820 | Date: | 09.11.1995 | Langue: | EN | [1995/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0758300 | Date: | 19.02.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0758300 | Date: | 02.12.1998 | Langue: | EN | [1998/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.11.1995 | Classification | IPC: | B44F9/04, E04F21/04 | [1997/08] | CPC: |
E01C9/002 (EP,US);
B44F9/04 (EP,US);
E04F21/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/08] | Titre | Allemand: | GITTER ZUM ERZEUGEN EINES MUSTERS AUF EINER OBERFLÄCHE | [1997/08] | Anglais: | GRID FOR PRODUCING A PATTERN ON A SURFACE | [1997/08] | Français: | TRAME PRODUISANT UN MOTIF SUR UNE SURFACE | [1997/08] | Entrée dans la phase régionale | 11.11.1996 | Taxe nationale de base payée | 11.11.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.11.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/08] | 23.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.09.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.04.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.07.1998 | Taxe de délivrance payée | 03.07.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.09.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3692458 (KIRSCH ALBERT) [A] 1,10 * column 1, line 43 - column 2, line 34 *; | [XA]EP0160315 (OSADA HIDEHARU) [X] 15,20-24 * page 6, line 1 - page 15, line 6 * [A] 1,4,11-13; | [A]EP0589673 (BAKER COLIN ALBERT [GB]) [A] 1* column 2, line 6 - column 7, line 41 * |