EP0708858 - TRAIN DE SECHAGE D'UNE MACHINE A PAPIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.10.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.10.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.11.1998 [1998/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH Postfach 19 40 89509 Heidenheim / DE | [N/P] |
Précédent [1997/48] | Pour tous les Etats désignés Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH Postfach 19 70 89509 Heidenheim / DE | ||
Précédent [1996/18] | Pour tous les Etats désignés Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH Postfach 19 70 D-89509 Heidenheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
GROSSMANN, Udo Theodor-Schäfer-Strasse 2 D-89522 Heidenheim / DE | 02 /
MEINECKE, Albrecht Hans-Holbein-Strasse 39 D-89520 Heidenheim / DE | 03 /
LOSER, Hans Lessingstrasse 12 D-89129 Langenau / DE | [1996/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 95917890.6 | 10.05.1995 | [1996/18] | WO1995DE00601 | Numéro de priorité, date | DE19944416585 | 11.05.1994 Format original publié: DE 4416585 | [1996/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9531601 | Date: | 23.11.1995 | [1995/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0708858 | Date: | 01.05.1996 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0708858 | Date: | 26.11.1997 | Langue: | DE | [1997/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.01.1996 | Classification | IPC: | D21F5/04 | [1996/18] | CPC: |
D21F5/042 (EP,US);
D21F5/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, SE [1996/18] | Titre | Allemand: | TROCKENPARTIE EINER PAPIERMASCHINE | [1996/18] | Anglais: | DRIER SECTION OF A PAPER MACHINE | [1996/18] | Français: | TRAIN DE SECHAGE D'UNE MACHINE A PAPIER | [1996/18] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.1995 | Taxe nationale de base payée | 21.12.1995 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.12.1995 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.12.1995 | Requête en examen déposée [1996/18] | 07.05.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.05.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.06.1997 | Taxe de délivrance payée | 06.06.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.08.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3151953 (JUSTUS EDGAR J); | [A]WO9220860 (ASTEN S C V [BE]); | [DA]DE4328554 (VOITH GMBH J M [DE]); | [PX]DE4416585 (VOITH GMBH J M [DE]) [PX] 1-15 * the whole document * |