EP0843569 - DISPOSITIF D'ACCES POUR CATHETERISME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1998/22] | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACCES POUR CATHETERISME | ||
[2002/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.12.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 08.10.2008 [2008/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés InnerDyne, Inc. 1244 Reamwood Avenue Sunnyvale, CA 94089 / US | [2000/28] |
Précédent [1998/22] | Pour tous les Etats désignés InnerDyne Inc. 1244 Reamwood Avenue Sunnyvale, CA 94089 / US | Inventeur(s) | 01 /
DUBRUL, William, R. 1 Uccelli Boulevard, Slip A4 Redwood City, CA 94064 / US | [1998/22] | Mandataire(s) | Sparing Röhl Henseler Postfach 14 04 43 40074 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2008/41] | Sparing Röhl Henseler Patentanwälte European Patent Attorneys Postfach 14 04 43 40074 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [1998/22] | Sparing - Röhl - Henseler Patentanwälte Rethelstrasse 123 40237 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95919066.1 | 08.05.1995 | [1998/22] | WO1995US05736 | Numéro de priorité, date | US19940240059 | 09.05.1994 Format original publié: US 240059 | [1998/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9530449 | Date: | 16.11.1995 | Langue: | EN | [1995/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0843569 | Date: | 27.05.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0843569 | Date: | 05.02.2003 | Langue: | EN | [2003/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.11.1995 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.1998 | Classification | IPC: | A61M29/00, A61M25/01, A61M25/04, A61M25/06 | [1998/50] | CPC: |
A61M25/0102 (EP,US);
A61M25/04 (EP,US);
A61M25/0668 (EP,US);
A61B17/3474 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/22] | A61M29/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1998/22] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR ZUGANGSKATHETERISIERUNG | [2002/14] | Anglais: | APPARATUS FOR CATHETERIZATION ACCESS | [2002/14] | Français: | DISPOSITIF D'ACCES POUR CATHETERISME | [2002/14] |
Précédent [1998/22] | Vorrichtung und Verfahren zur Zugangskathetisierung | ||
Précédent [1998/22] | METHOD AND APPARATUS FOR CATHETERIZATION ACCESS | ||
Précédent [1998/22] | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACCES POUR CATHETERISME | Entrée dans la phase régionale | 04.12.1996 | Taxe nationale de base payée | 04.12.1996 | Taxe de recherche payée | 04.12.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.12.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.11.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 04.12.1996 | Requête en examen déposée [1998/22] | 14.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.07.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.01.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 09.08.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 23.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2002 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP03002188.5 / EP1334744 | Opposition(s) | 06.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]DE885917 (BOESL MARTIN DR MED) [X] 1,3,6 * the whole document * [A] 8; | [PXA]US5320611 (BONUTTI PETER M [US], et al) [PX] 1,13,14 * column 2, line 34 - column 6, line 56; figures 1-17 * [A] 16; | [X]US3890970 (GULLEN ROBERT L) [X] 1,3,5 * the whole document *; | [A]US4593687 (GRAY LEO C [US]) [A] 1 * abstract * | Recherche internationale | [A]US5102401 (LAMBERT JAMES M [US], et al); | [A]US5183464 (DUBRUL WILLIAM R [US], et al); | [A]US4141364 (SCHULTZE JORGE); | [A]US5176649 (WAKABAYASHI AKIO [US]) |