EP0759040 - COMPOSES CARBONYLES ET LEURS DERIVES UTILISES COMME ADDITIFS MULTIFONCTIONNELS DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.12.1999 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.12.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.01.2000 [2000/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY P.O.Box 390 180 Park Avenue Florham Park New Jersey 07932-0390 / US | [N/P] |
Précédent [1997/09] | Pour tous les Etats désignés EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY P.O.Box 390, 180 Park Avenue Florham Park, New Jersey 07932-0390 / US | Inventeur(s) | 01 /
BROIS, Stanley, James 773 Lamberts Mill Road Westfield, NJ 07090 / US | [1997/09] | Mandataire(s) | Mansell, Keith Rodney, et al Infineum UK Ltd. Law Department P.O. Box 1 Milton Hill Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB / GB | [N/P] |
Précédent [1997/09] | Mansell, Keith Rodney, et al Exxon Chemical Limited European Patents and Licences Exxon Chemical Technology Centre P O Box 1 Milton Hill, Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95919155.2 | 11.05.1995 | [1997/09] | WO1995US05916 | Numéro de priorité, date | US19940242750 | 13.05.1994 Format original publié: US 242750 | [1997/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9531488 | Date: | 23.11.1995 | Langue: | EN | [1995/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0759040 | Date: | 26.02.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0759040 | Date: | 27.01.1999 | Langue: | EN | [1999/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.11.1995 | Classification | IPC: | C08F8/00, C07C59/347, C07C59/90, C07C253/28, C07C69/675, C07D239/60, C07D307/62, C07F5/04, C07C49/727 | [1997/09] | CPC: |
C10M133/52 (EP,US);
C07C235/28 (EP,US);
C07C45/71 (EP,US);
C07C49/747 (EP,US);
C07C59/90 (EP,US);
C07C69/732 (EP,US);
C07D239/62 (EP,US);
C08C19/00 (EP,US);
C08F8/02 (EP,US);
C08F8/28 (EP,US);
C08F8/42 (EP,US);
C08F8/44 (EP,US);
C10L1/143 (EP,US);
C10L1/1814 (EP,US);
C10L1/1857 (EP,US);
C10L1/19 (EP,US);
C10L1/198 (EP,US);
C10L1/224 (EP,US);
C10L1/2283 (EP,US);
C10L1/238 (EP,US);
C10L1/303 (EP,US);
C10L10/04 (EP,US);
C10M129/86 (EP,US);
C08F2800/20 (EP,US);
C08F2810/30 (EP,US);
C10L1/1817 (EP,US);
C10L1/188 (EP,US);
C10L1/1881 (EP,US);
C10L1/1883 (EP,US);
C10L1/1905 (EP,US);
C10L1/191 (EP,US);
C10L1/221 (EP,US);
C10L1/2222 (EP,US);
C10L1/2225 (EP,US);
C10L1/2227 (EP,US);
C10L1/223 (EP,US);
C10L1/2235 (EP,US);
C10L1/226 (EP,US);
C10L1/2286 (EP,US);
C10L1/23 (EP,US);
C10L1/232 (EP,US);
C10L1/233 (EP,US);
C10L1/2335 (EP,US);
C10L1/2406 (EP,US);
C10L1/2418 (EP,US);
C10L1/2425 (EP,US);
C10L1/2431 (EP,US);
C10L1/2443 (EP,US);
C10L1/245 (EP,US);
C10L1/2456 (EP,US);
C10L1/2475 (EP,US);
C10L1/2493 (EP,US);
C10L1/26 (EP,US);
C10L1/2608 (EP,US);
C10L1/2616 (EP,US);
C10L1/2641 (EP,US);
C10L1/265 (EP,US);
C10L1/2658 (EP,US);
C10L1/2683 (EP,US);
C10L1/2691 (EP,US);
C10L1/30 (EP,US);
C10L1/301 (EP,US);
C10L1/305 (EP,US);
C10M2207/28 (EP,US);
C10M2207/282 (EP,US);
C10M2207/34 (EP,US);
C10M2215/04 (EP,US);
C10M2215/08 (EP,US);
C10M2215/082 (EP,US);
C10M2215/26 (EP,US);
C10M2215/28 (EP,US);
C10M2217/046 (EP,US);
C10M2217/06 (EP,US);
C10N2040/00 (EP,US);
C10N2040/02 (EP,US);
C10N2040/06 (EP,US);
C10N2040/08 (EP,US);
C10N2040/25 (EP,US);
C10N2040/251 (EP,US);
C10N2040/252 (EP,US);
C10N2040/253 (EP,US);
C10N2040/255 (EP,US);
C10N2040/26 (EP,US);
C10N2040/28 (EP,US);
C10N2040/30 (EP,US);
C10N2040/32 (EP,US);
C10N2040/34 (EP,US);
C10N2040/36 (EP,US);
C10N2040/38 (EP,US);
C10N2040/40 (EP,US);
C10N2040/42 (EP,US);
C10N2040/44 (EP,US);
C10N2040/50 (EP,US);
C10N2070/02 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C07C45/71, C07C49/747 (US,EP);
C08F8/02, C08F110/08 (EP,US);
C08F8/02, C08F110/10 (US,EP);
C08F8/02, C08F210/02 (US,EP);
C08F8/02, C08F210/16 (EP,US);
C08F8/02, C08F210/18 (EP,US);
C08F8/42, C08F8/02, C08F210/02 (US,EP);
C08F8/42, C08F8/02, C08F210/16 (EP,US); | Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT [1997/09] | Titre | Allemand: | CARBONYL ENTHALTENDE VERBINDUNGEN, UND DEREN DERIVATE, ALS MEHRZWECK BRENNSTOFF- UND SCHMIERMITTELZUSÄTZE | [1997/09] | Anglais: | CARBONYL CONTAINING COMPOUNDS AND THEIR DERIVATIVES AS MULTI-FUNCTIONAL FUEL AND LUBE ADDITIVES | [1997/09] | Français: | COMPOSES CARBONYLES ET LEURS DERIVES UTILISES COMME ADDITIFS MULTIFONCTIONNELS DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS | [1997/09] | Entrée dans la phase régionale | 20.09.1996 | Taxe nationale de base payée | 20.09.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.09.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.07.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.09.1996 | Requête en examen déposée [1997/09] | 13.03.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.07.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.03.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 17.07.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 22.07.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.10.1998 | Taxe de délivrance payée | 16.10.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [E]WO9515303 (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO [US]) [E] 1-4,6,7 * the whole document *; | [DXY]US5274051 (BROIS STANLEY J [US], et al) [DX] 1-4,6,7 * column W * [Y] 8-10,13-16; | [Y]EP0105772 (ETHYL CORP [US]) [Y] 13,14 * column W *; | [Y]FR2344625 (SHELL INT RESEARCH [NL]) [Y] 13,14 * the whole document *; | [Y]BE650770 (MONSANTO) [Y] 8-10,13-16 * the whole document *; | [DX]US5288811 (BROIS STANLEY J [US]) [DX] 1-4,6,7 * column W *; | [DXY]US5057564 (BROIS STANLEY J [US]) [DX] 1-4,6,7 * column W * [Y] 5,8-16; | [Y]EP0264247 (EXXON CHEMICAL PATENTS INC [US]) [Y] 5,8-16 * column W *; | [Y]WO9116408 (EXXON CHEMICAL LTD [GB], et al) [Y] 8-16 * the whole document *; | [Y]US4329239 (CHOU KECHIA J) [Y] 13,14 * column W *; | SU423833 [ ] (OTKRYTIYA,IZOBRET.); | [X]EP0099478 (NIPPON ZEON CO [JP]) [X] 1-4,6,7 * column W * | [Y] - ZALUKAEV ET AL., "LUBRICATING COMPOSITION", CHEMICAL ABSTRACTS, (19741104), vol. 81, no. 18, Database accession no. 108403y, page 175, column 2 [Y] 13,14 * abstract * |