Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP0708910 | Dossier mondial | 01.05.1996 | A1 | Numéro de priorité | Date | US9505901 | 11.05.1995 | US24239394 | 13.05.1994 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | KR100187747B | 01.06.1999 | B1 | KR960704209 | 31.08.1996 | A | Numéro de priorité | Date | US9505901 | 11.05.1995 | US24239394 | 13.05.1994 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO9531689 | Dossier mondial | 23.11.1995 | A1 | Numéro de priorité | Date | US24239394 | 13.05.1994 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP2755492B | Dossier mondial | 20.05.1998 | B2 | JPH08511339 | 26.11.1996 | A | Numéro de priorité | Date | US24239394 | 13.05.1994 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CA2166966 | 23.11.1995 | A1 | Numéro de priorité | Date | US24239394 | 13.05.1994 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US5480111 | 02.01.1996 | A | Numéro de priorité | Date | US24239394 | 13.05.1994 |