EP0708910 - MISSILE A AILETTES DE GUIDAGE DEPLOYABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.01.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hughes Aircraft Company 7200 Hughes Terrace P.O. Box 45066 Los Angeles, California 90045-0066 / US | [N/P] |
Précédent [1996/18] | Pour tous les Etats désignés Hughes Aircraft Company 7200 Hughes Terrace P.O. Box 45066 Los Angeles, California 90045-0066 / US | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, John, D. 6301 North Camino Katrina Tucson, AZ 85718 / US | 02 /
LAMBERTON, Ryan, D. 6522 North Burro Creak Place Tucson, AZ 85718 / US | [1996/18] | Mandataire(s) | Jackson, Richard Eric Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Jackson, Richard Eric Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Précédent [1996/18] | Jackson, Richard Eric Carpmaels & Ransford, 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95920400.9 | 11.05.1995 | [1996/18] | WO1995US05901 | Numéro de priorité, date | US19940242393 | 13.05.1994 Format original publié: US 242393 | [1996/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9531689 | Date: | 23.11.1995 | Langue: | EN | [1995/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0708910 | Date: | 01.05.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.11.1995, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.11.1995 | Classification | IPC: | F42B10/14 | [1996/18] | CPC: |
F42B10/14 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1996/18] | Titre | Allemand: | FLUGKÖRPER MIT AUSKLAPPBAREN STEUERBAREN FLOSSEN | [1996/18] | Anglais: | MISSILE WITH DEPLOYABLE CONTROL FINS | [1996/18] | Français: | MISSILE A AILETTES DE GUIDAGE DEPLOYABLES | [1996/18] | Entrée dans la phase régionale | 15.01.1996 | Taxe nationale de base payée | 15.01.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.04.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.04.1996 | Requête en examen déposée [1996/26] | 17.04.1997 | Demande retirée par le demandeur [1997/27] | 09.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | supprimé | Annulation: demande retirée par le demandeur [1997/28] | 20.09.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1998/12] | 17.10.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1998/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2925966 (SVERRE KONGELBECK) [A] 1,8,14 * column 2, line 29 - column 3, line 69; figures 1-11 *; | [A]US3063375 (HAWLEY WILBUR W, et al) [A] 1,8,14 * column 1, line 63 - column 3, line 38; figures 1-8 *; | [A]FR1485580 (HOTCHKISS BRANDT) [A] 1,8,14 * page 1, column R, line 35 - page 3, column L, line 38; figures 1-9 *; | [A]FR1505851 (UNITED KINGDOM GOVERNMENT) [A] 1,8,14 * page 2, column L, line 61 - page 3, column R, line 9; figures 1-3 *; | [A]CH479849 (BOMBRINI PARODI DELFINO SPA [IT]) [A] 1,8,14 * page 1, column 2, line 5 - page 2, column 3, line 43; figures 1-6 *; | [A]US4323208 (BALL JAMES) [A] 1,8,14 * column A ** column 2, line 13 - column 3, line 34; figures 1-5 *; | [X]US4664339 (CROSSFIELD PHILIP M [US]) [X] 1,8,14 * column A * * column 2, line 27 - column 3, line 29; figures 1-5 *; | [A]WO8805898 (RHEINMETALL GMBH [DE]) [A] 1,8,14 * abstract * * page 3, line 16 - page 5, line 37; figures 1-6 *; | [A]GB2238856 (THOMSON BRANDT ARMEMENTS [FR]) [A] 1,8,14 * abstract * * page 3, line 2 - page 7, line 13; figures 1-4 * |