EP0721699 - PROCEDE ET DISPOSITIF DESTINES A L'UTILISATION UNIQUE ET EFFICACE D'UNE STRUCTURE DE DONNEES AUX FINS DE COMPRESSION DE DONNEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.2008 | Changement - mandataire | publié le 05.11.2008 [2008/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | [1996/29] | Inventeur(s) | 01 /
FULLING, Frank 13 Kellcourt Drive Attleboro, MA 02703 / US | 02 /
DeMELLO, Wayne, M. 55 Hale Street Newton, MA 02164 / US | [1996/29] | Mandataire(s) | McCormack, Derek James Optimus Patents Limited Grove House Lutyens Close Chineham Court Basingstoke, Hampshire RG24 8AG / GB | [2008/45] |
Précédent [2002/03] | McCormack, Derek James Motorola European Intellectual Property Operations Midpoint Alencon Link Basingstoke Hampshire RG21 7PL / GB | ||
Précédent [1996/29] | Morgan, Marc, et al Motorola Eur. Intel. Prop. Op., Midpoint, Alencon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95920557.6 | 22.05.1995 | [1996/29] | WO1995US06349 | Numéro de priorité, date | US19940281946 | 28.07.1994 Format original publié: US 281946 | [1996/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9603809 | Date: | 08.02.1996 | Langue: | EN | [1996/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0721699 | Date: | 17.07.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.02.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0721699 | Date: | 23.04.2003 | Langue: | EN | [2003/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 08.02.1996 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.1999 | Classification | IPC: | H03M7/30, H04B1/38, G06F13/38 | [1996/29] | CPC: |
H03M7/3088 (EP,US);
G06T9/005 (EP,US);
Y10S707/99933 (US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/29] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH EINER DATENSTRUKTUR ZUR DATENKOMPRESSION | [1996/29] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR A UNIQUE AND EFFICIENT USE OF A DATA STRUCTURE FOR COMPRESSING DATA | [1996/29] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF DESTINES A L'UTILISATION UNIQUE ET EFFICACE D'UNE STRUCTURE DE DONNEES AUX FINS DE COMPRESSION DE DONNEES | [1996/29] | Entrée dans la phase régionale | 29.04.1996 | Taxe nationale de base payée | 29.04.1996 | Taxe de recherche payée | 29.04.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.08.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/41] | 08.03.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.10.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.12.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.11.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.07.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 16.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/16] | Requête en poursuite de la procédure de: | 26.12.2000 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.12.2000 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.01.2001 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5153591 (CLARK ALAN D [GB]) [A] 1,2,5,8* column 10, line 49 - column 11, line 14; figures 6,7; table II * | Recherche internationale | [A]US5058144 (FIALA EDWARD R [US], et al); | [A]US5151697 (BUNTON SUZANNE [US]); | [A]US5239298 (WEI VICTOR K [US]) | Examen | - "V.42bis compression raises modem data rates", ELECTRONIC ENGINEERING, LONDON, (199006), no. 762, pages 62 - 63 |