EP0766644 - PROCEDE POUR L'ELIMINATION DE TRICHLORURE D'AZOTE PRESENT DANS DU CHLORE BRUT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.09.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): DK | publié le 05.11.2003 [2003/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOLVAY (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 1050 Bruxelles / BE | [1999/48] |
Précédent [1997/15] | Pour tous les Etats désignés SOLVAY (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 B-1050 Bruxelles / BE | Inventeur(s) | 01 /
VAN DIEST, Jacques 52C, rue du Dragon B-1640 Rhode-Saint-Genese / BE | 02 /
FILIPPONE, Mauro 7, rue Sernesi I-57012 Rosignano-Castiglioncello / IT | [1997/15] | Mandataire(s) | Anthoine, Paul, et al SOLVAY S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [1999/16] | Anthoine, Paul, et al SOLVAY S.A., Département de la Propriété Industrielle, Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | ||
Précédent [1997/15] | Anthoine, Paul, et al SOLVAY Département de la Propriété Industrielle 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95920910.7 | 30.05.1995 | [1997/15] | WO1995EP02058 | Numéro de priorité, date | FR19940007860 | 23.06.1994 Format original publié: FR 9407860 | [1997/15] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9600187 | Date: | 04.01.1996 | Langue: | FR | [1996/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0766644 | Date: | 09.04.1997 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 04.01.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0766644 | Date: | 01.12.1999 | Langue: | FR | [1999/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.01.1996 | Classification | IPC: | C01B7/07 | [1997/15] | CPC: |
C01B7/0743 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1997/15] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG VON STICKSTOFFTRICHLORID AUS CHLORROHPRODUKTEN | [1997/15] | Anglais: | METHOD FOR REMOVING NITROGEN TRICHLORIDE FROM RAW CHLORINE | [1997/15] | Français: | PROCEDE POUR L'ELIMINATION DE TRICHLORURE D'AZOTE PRESENT DANS DU CHLORE BRUT | [1997/15] | Entrée dans la phase régionale | 23.01.1997 | Taxe nationale de base payée | 23.01.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.01.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.12.1995 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.01.1997 | Requête en examen déposée [1997/15] | 09.07.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.05.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.05.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.1999 | Taxe de délivrance payée | 06.09.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.09.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.12.1999 | SE | 01.12.1999 | DK | 01.03.2000 | CH | 31.05.2000 | LI | 31.05.2000 | [2003/45] |
Précédent [2002/23] | AT | 01.12.1999 | |
SE | 01.12.1999 | ||
CH | 31.05.2000 | ||
LI | 31.05.2000 | ||
Précédent [2002/02] | AT | 01.12.1999 | |
CH | 31.05.2000 | ||
LI | 31.05.2000 | ||
Précédent [2000/51] | AT | 01.12.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [DX]US2692818 (ALBANY BEWICK HOWARD) [DX] 1 * column 1, line 49 - column 2, line 11 *; | [A]DE1034156 (BAYER AG) [A] 6* page 1, column R, line 3 - line 15 * |