EP0837920 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR TRAITER A CHAUD DES DECHETS HOSPITALIERS ET ANALOGUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.07.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ENVIROTEC GROUP LIMITED 24 Finch Road Douglas Isle of Man / GB | [N/P] |
Précédent [1998/18] | Pour tous les Etats désignés ENVIROTEC GROUP LIMITED 24 Finch Road Douglas Isle of Man / GB | Inventeur(s) | 01 /
MANELIS, Georgi ul. Tretia, 3-1 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 02 /
POLIANTCHIK, Evgeni ul. Zentralnaia, 12-a-50 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 03 /
IAKOVLEVA, Galina ul. Zentralnaia, 18-192 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 04 /
STESIK, Lev ul. Tretia, 3-3 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 05 /
GLAZOV, Sergei Chkolny blvr, 18-87 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 06 /
TCHERVONNY, Alexandr ul. Zentralnaia, 18-181 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 07 /
FOURSOV, Viktor ul. Zentralnaia, 12-62 Chernogolovka Moskovskaya obl., 142432 / RU | 08 /
ALKOV, Nikolai ul. Eletskaia, 12/2-168 Moscou, 115573 / RU | 09 /
NIKOULINE, Iouri ul. Koulakova, 4/1-183 Moscou, 123181 / RU | [1998/18] | Mandataire(s) | Pontet, Bernard Pontet Allano & Associés Parc Les Algorithmes, Bâtiment Platon CS 70003 Saint Aubin 91192 Gif sur Yvette Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1998/18] | Pontet, Bernard Pontet & Allano s.a.r.l. 25 rue Jean-Rostand Parc Club Orsay Université 91893 Orsay Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 95924898.0 | 22.06.1995 | [1998/18] | WO1995EP02416 | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9600266 | Date: | 04.01.1996 | Langue: | FR | [1996/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0837920 | Date: | 29.04.1998 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 04.01.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0837920 | Date: | 15.09.1999 | Langue: | FR | [1999/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.01.1996 | Classification | IPC: | C10B53/00, F23G5/027 | [1998/18] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [1998/18] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR WÄRMEBEHANDLUNG VON KRANKENHAUSABFÄLLEN UND DERGLEICHEN | [1998/18] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR THERMALLY PROCESSING HOSPITAL WASTE AND THE LIKE | [1998/18] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR TRAITER A CHAUD DES DECHETS HOSPITALIERS ET ANALOGUES | [1998/18] | Entrée dans la phase régionale | 19.01.1998 | Taxe nationale de base payée | 19.01.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.01.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.01.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.01.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1997/45] | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1998/13] | 19.01.1998 | Requête en examen déposée [1998/18] | 23.06.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.12.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.05.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1998/13] | 02.07.1999 | Taxe de délivrance payée | 02.07.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/35] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.07.1999 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.07.1999 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.07.1999 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.09.1999 | ES | 15.09.1999 | GB | 15.09.1999 | IT | 15.09.1999 | NL | 15.09.1999 | SE | 15.09.1999 | DK | 15.12.1999 | [2008/06] |
Précédent [2003/45] | AT | 15.09.1999 | |
ES | 15.09.1999 | ||
GB | 15.09.1999 | ||
NL | 15.09.1999 | ||
SE | 15.09.1999 | ||
DK | 15.12.1999 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 15.09.1999 | |
ES | 15.09.1999 | ||
GB | 15.09.1999 | ||
NL | 15.09.1999 | ||
SE | 15.09.1999 | ||
Précédent [2002/26] | AT | 15.09.1999 | |
ES | 15.09.1999 | ||
GB | 15.09.1999 | ||
SE | 15.09.1999 | ||
Précédent [2002/23] | AT | 15.09.1999 | |
GB | 15.09.1999 | ||
SE | 15.09.1999 | ||
Précédent [2001/12] | AT | 15.09.1999 | |
GB | 15.09.1999 | ||
IE | 15.09.1999 | ||
Précédent [2001/07] | AT | 15.09.1999 | |
GB | 15.09.1999 | ||
Précédent [2000/24] | AT | 15.09.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0188073 (WILLIAMS) [X] 1-3,6-9,12-19 * figure -; claim - *; | [A]EP0257019 (VOEST-ALPINE); | [A]JPS6310695 ; | [A]DE2202979 (THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA) [A] 3,10,11; | [AD]FR2649782 (HURET); | [AD]EP0251269 (GRINDI) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880615), vol. 12, no. 209, Database accession no. (C - 504), & JP63010695 A 00000000 (ISHIHARA TAKAO) [A] * abstract * |