EP0775032 - PLAQUETTE AMOVIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.02.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2004 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): LU | publié le 22.09.2004 [2004/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KENNAMETAL INC. 1600 Technology Way Latrobe, PA 15650 / US | [N/P] |
Précédent [1997/22] | Pour tous les Etats désignés KENNAMETAL INC. P.O. Box 231 Latrobe, PA 15650 / US | Inventeur(s) | 01 /
ZITZLAFF, Wolfgang Aurtiefeu Boru 1 D-6367 Karbeu 3 / DE | 02 /
SCHUTZ, Edgar Steiuweg 4 D-5439 Fehl-Ritzenhausen / DE | [1997/22] | Mandataire(s) | Schwepfinger, Karl-Heinz Prinz & Partner GbR Manzingerweg 7 81241 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/22] | Schwepfinger, Karl-Heinz, Dipl.-Ing. Prinz & Partner, Manzingerweg 7 81241 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95926239.5 | 12.07.1995 | [1997/22] | WO1995US08669 | Numéro de priorité, date | DE19944428514 | 11.08.1994 Format original publié: DE 4428514 | [1997/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9605009 | Date: | 22.02.1996 | Langue: | EN | [1996/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0775032 | Date: | 28.05.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.02.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0775032 | Date: | 15.04.1998 | Langue: | EN | [1998/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.02.1996 | Classification | IPC: | B23B27/14 | [1997/22] | CPC: |
C02F1/4672 (EP);
B23B27/141 (EP);
B23B2200/321 (EP);
C02F2305/026 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/22] | Titre | Allemand: | EIN WENDESCHNEIDEINSATZ | [1997/22] | Anglais: | AN INDEXABLE INSERT | [1997/22] | Français: | PLAQUETTE AMOVIBLE | [1997/22] | Entrée dans la phase régionale | 05.02.1997 | Taxe nationale de base payée | 05.02.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.02.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.02.1997 | Requête en examen déposée [1997/22] | 18.09.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.10.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.1997 | Taxe de délivrance payée | 26.11.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.01.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | LU | 12.07.1998 | [2004/39] |
Précédent [2000/07] | LU | 31.07.1998 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4214846 (KRAEMER ROLF H [US]); | [A]EP0143758 (SECO TOOLS AB [SE]) [A] 1 * page 3, line 1 - line 22; figures 1,2 * |