EP0773874 - ACCESSOIRE DESTINE A SOUTENIR DES MANCHONS DE ROULEAU A PEINTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.03.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Taylor, David Brian Unit 1d Oldmixon Crescent Weston Super Mare Avon BS24 9AX / GB | [N/P] |
Précédent [1997/21] | Pour tous les Etats désignés Taylor, David Brian Unit 1d Oldmixon Crescent Weston Super Mare, Avon BS24 9AX / GB | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1997/21] | Mandataire(s) | Bryer, Kenneth Robert Bryers LLP 7 Gay Street Bath BA1 2PH / GB | [N/P] |
Précédent [1998/02] | Bryer, Kenneth Robert K.R. Bryer & Co. 7 Gay Street Bath BA1 2PH / GB | ||
Précédent [1997/21] | Bryer, Kenneth Robert K.R. Bryer & Co. Lewins House Lewins Mead Bristol BS1 2NN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95927016.6 | 26.07.1995 | [1997/21] | WO1995GB01769 | Numéro de priorité, date | GB19940015201 | 28.07.1994 Format original publié: GB 9415201 | [1997/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9603287 | Date: | 08.02.1996 | Langue: | EN | [1996/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0773874 | Date: | 21.05.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.02.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0773874 | Date: | 17.05.2000 | Langue: | EN | [2000/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.02.1996 | Classification | IPC: | B44D3/00, B05C17/02 | [1997/21] | CPC: |
B44D3/006 (EP,US);
B05C17/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1997/21] | Titre | Allemand: | GERÄT ZUM BEFESTIGEN VON FARBROLLERBEZÜGEN | [1997/21] | Anglais: | AN IMPLEMENT FOR SUPPORTING PAINT-ROLLER SLEEVES | [1997/21] | Français: | ACCESSOIRE DESTINE A SOUTENIR DES MANCHONS DE ROULEAU A PEINTURE | [1997/21] | Entrée dans la phase régionale | 23.01.1997 | Taxe nationale de base payée | 23.01.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.01.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.02.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.01.1997 | Requête en examen déposée [1997/21] | 09.12.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 19.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.09.1999 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme {1} | 26.11.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.2000 | Taxe de délivrance payée | 03.03.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/19] | Requête en poursuite de la procédure de: | 12.11.1999 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.11.1999 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.11.1999 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1998 | 04   M06   Taxe payée le   20.01.1999 | 31.07.1999 | 05   M06   Taxe payée le   28.01.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 17.05.2000 | ES | 17.05.2000 | FR | 17.05.2000 | IT | 17.05.2000 | NL | 17.05.2000 | SE | 17.08.2000 | DE | 18.08.2000 | [2008/06] |
Précédent [2004/35] | BE | 17.05.2000 | |
ES | 17.05.2000 | ||
FR | 17.05.2000 | ||
NL | 17.05.2000 | ||
SE | 17.08.2000 | ||
DE | 18.08.2000 | ||
Précédent [2003/09] | BE | 17.05.2000 | |
ES | 17.05.2000 | ||
NL | 17.05.2000 | ||
SE | 17.08.2000 | ||
DE | 18.08.2000 | ||
FR | 13.10.2000 | ||
Précédent [2002/26] | BE | 17.05.2000 | |
ES | 17.05.2000 | ||
SE | 17.08.2000 | ||
DE | 18.08.2000 | ||
FR | 13.10.2000 | ||
Précédent [2002/13] | BE | 17.05.2000 | |
SE | 17.08.2000 | ||
DE | 18.08.2000 | ||
FR | 13.10.2000 | ||
Précédent [2001/27] | BE | 17.05.2000 | |
SE | 17.08.2000 | ||
FR | 13.10.2000 | ||
Précédent [2001/24] | BE | 17.05.2000 | |
FR | 13.10.2000 | ||
Précédent [2001/11] | BE | 17.05.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [X]FR2693387 (FRANCAISE METALLURG [FR]) [X] 1,3,7,9,11,13 * page 2, line 15 - page 10, line 5 *; | [A]WO9200200 (TUNKIN RONALD EDWARD [GB]) [A] 1-3,7 * page 2, paragraph 1 - page 12, paragraph 1 *; | [A]US4130443 (DULIN HENRY) [A] 1-3,7 * column 2, line 45 - column 4, line 67 *; | [A]US5238012 (CORONATO MARIO C [US]) [A] 1-3,7 * column 2, line 9 - column 5, line 25 * |