EP0776467 - CAPTEUR DE FORCE OU D'ALLONGEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.03.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.05.2001 [2001/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/23] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
DOEMENS, Günter Eichenfeldstrasse 4 D-83607 Holzkirchen / DE | 02 /
GILCH, Markus Tulpenstrasse 14 D-85419 Mauern / DE | [1997/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 95927652.8 | 09.08.1995 | [1997/23] | WO1995DE01053 | Numéro de priorité, date | DE19944429050 | 16.08.1994 Format original publié: DE 4429050 | [1997/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9605492 | Date: | 22.02.1996 | Langue: | DE | [1996/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0776467 | Date: | 04.06.1997 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.02.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0776467 | Date: | 10.05.2000 | Langue: | DE | [2000/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.02.1996 | Classification | IPC: | G01L1/14, G01B7/16 | [1997/23] | CPC: |
G01B7/22 (EP,US);
G01L1/142 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1997/23] | Titre | Allemand: | KRAFT- ODER DEHNUNGSSENSOR | [1997/23] | Anglais: | FORCE OR EXTENSION SENSOR | [1997/23] | Français: | CAPTEUR DE FORCE OU D'ALLONGEMENT | [1997/23] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.1996 | Taxe nationale de base payée | 16.12.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.01.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.12.1996 | Requête en examen déposée [1997/23] | 01.10.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.10.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2000 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE2715831 (ELECTRIC POWER RES INST) [A] 1 * the whole document *; | [DA]EP0354386 (SIEMENS AG [DE]) [DA] 1* the whole document * |