EP0773718 - COMPOSITIONS OXYDANTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 28.05.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.05.1999 | Rejet de la demande | publié le 14.07.1999 [1999/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WARWICK INTERNATIONAL GROUP LIMITED Mostyn Holywell Clwyd CH8 9HE / GB | [N/P] |
Précédent [1997/21] | Pour tous les Etats désignés WARWICK INTERNATIONAL GROUP LIMITED Mostyn Holywell, Clwyd CH8 9HE / GB | Inventeur(s) | 01 /
CROUD, Vincent, Brian 28 Woodland Drive Greenfield Holywell Clwyd CH8 7HZ / GB | 02 /
TOMPSETT, Stephen, James 5 Lower Bonc Terrace High Street Trelanwnyd Nr Rhyl Clwyd / GB | [1997/21] | Mandataire(s) | Jones, Helen M.M. Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [1997/21] | Jones, Helen Marjorie Meredith Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95927860.7 | 04.08.1995 | [1997/21] | WO1995GB01865 | Numéro de priorité, date | GB19940015906 | 05.08.1994 Format original publié: GB 9415906 | [1997/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9603873 | Date: | 15.02.1996 | Langue: | EN | [1996/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0773718 | Date: | 21.05.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.02.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.02.1996 | Classification | IPC: | A01N37/16, // (A01N37/16, 59:24, 59:14, 59:12, 59:02, 59:00) | [1997/21] | CPC: |
A01N37/16 (EP,KR)
| C-Set: |
A01N37/16, A01N2300/00 (EP);
A01N37/16, A01N59/24, A01N59/14, A01N59/12, A01N59/02, A01N59/00 (EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/21] | Etats autorisant lextension | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OXYDIERENDE ZUSAMMENSETZUNGEN | [1997/21] | Anglais: | OXIDISING COMPOSITIONS | [1997/21] | Français: | COMPOSITIONS OXYDANTES | [1997/21] | Entrée dans la phase régionale | 28.02.1997 | Taxe nationale de base payée | 28.02.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.02.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.02.1997 | Requête en examen déposée [1997/21] | 04.12.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.02.1999 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1999/28] | 28.02.1999 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1999/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XD]EP0024368 (UNILEVER PLC [GB], et al) [XD] 1-8,11-17,20 * claim - *; | [Y]DE3615787 (FRESENIUS AG [DE]) [Y] 1-9,11-20 * page 3, line 1 - line 56 *; | [YD]WO9111105 (BOOTS CO PLC [GB]) [YD] 1-9,11-20; | [Y]US4923677 (SIMON GILBERT I [US], et al) [Y] 1-8,11-20; | [Y]US4738840 (SIMON GILBERT I [US], et al) [Y] 1-8,11-20 |