EP0781138 - ANALOGUES DE LIPIDES POUR LE TRAITEMENT D'INFECTIONS VIRALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 31.08.2011 [2011/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WAKE FOREST UNIVERSITY Medical Center Boulevard Winston-Salem, NC 27157-1023 / US | Pour tous les Etats désignés THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL 300 Bynum Hall, Campus Box 4100 Chapel Hill, North Carolina 27599-4100 / US | [2008/21] |
Précédent [1997/27] | Pour tous les Etats désignés WAKE FOREST UNIVERSITY Medical Center Boulevard Winston-Salem, NC 27157-1023 / US | ||
Pour tous les Etats désignés THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL 300 Bynum Hall, Campus Box 4100 Chapel Hill, North Carolina 27599-4100 / US | Inventeur(s) | 01 /
KUCERA, Louis S. 4860 Ellen Avenue Pfafftown, NC 27040 / US | 02 /
MORRIS-NATSCHKE, Susan L. 1225 Martha's Chapel Road Apex, NC 27502 / US | 03 /
ISHAQ, Khalid S. 105 Hunter Hill Place Chapel Hill, NC 27514 / US | [2006/37] |
Précédent [1997/27] | 01 /
KUCERA, Louis S. 4860 Ellen Avenue Pfafftown, NC 27040 / US | ||
02 /
MORRIS-NATSCHKE, Susan L. 1225 Martha's chapel road Apex, NC 27502 / US | |||
03 /
ISHAQ, Khalid S. 105 Hunter Hill Place Chapel Hill, NC 27514 / US | Mandataire(s) | Maiwald, Walter Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/39] | Maiwald, Walter Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | ||
Précédent [1999/32] | Maiwald, Walter, Dr. Dipl.-Chem. Maiwald GmbH, Postfach 33 05 23 80065 München / DE | ||
Précédent [1997/27] | Weber, Manfred, Dr. c/o Boehringer Mannheim GmbH, Patentabteilung, Sandhoferstrasse 116 68298 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95928365.6 | 07.08.1995 | [1997/27] | WO1995US10111 | Numéro de priorité, date | US19940297416 | 29.08.1994 Format original publié: US 297416 | US19940314901 | 29.09.1994 Format original publié: US 314901 | [1997/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9606620 | Date: | 07.03.1996 | Langue: | EN | [1996/11] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0781138 | Date: | 02.07.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.03.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0781138 | Date: | 21.05.2008 | Langue: | EN | [2008/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.06.1996 | Classification | IPC: | A61K31/685, A61K31/675, C07F3/10, C07H19/10, C07H19/20, A61K31/66, A61K31/70, // A61P31/18 | [2007/42] | CPC: |
A61K31/685 (EP,US);
A61K31/675 (EP,US);
A61K31/7072 (EP,US);
A61K31/7076 (EP,US);
A61P1/16 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/16 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P31/20 (EP);
A61P31/22 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07F9/091 (EP,US);
C07F9/10 (EP,US);
C07F9/106 (EP,US);
C07F9/117 (EP,US);
C07F9/65586 (EP,US);
|
Précédent IPC [2002/33] | A61K31/685, A61K31/675, C07F3/10, C07H19/10, C07H19/20, A61K31/66, A61K31/70 | ||
Précédent IPC [1997/27] | A61K31/685, A61K31/675, C07F3/10, C07H19/10, C07H19/20 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/27] | Titre | Allemand: | LIPID-ANALOGE ZUR BEHANDLUNG VON VIRALEN INFEKTIONEN | [1997/27] | Anglais: | LIPID ANALOGS FOR TREATING VIRAL INFECTIONS | [1997/27] | Français: | ANALOGUES DE LIPIDES POUR LE TRAITEMENT D'INFECTIONS VIRALES | [1997/27] | Entrée dans la phase régionale | 25.03.1997 | Taxe nationale de base payée | 25.03.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.03.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.03.1997 | Requête en examen déposée [1997/27] | 23.01.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.10.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.2007 | Date des procédures orales | 15.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 15.06.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 03.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.01.2008 | Taxe de délivrance payée | 14.01.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP07016369.6 / EP1852121 | Opposition(s) | 24.02.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 12.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 14.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 14.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.05.2008 | BE | 21.05.2008 | DK | 21.05.2008 | IT | 21.05.2008 | NL | 21.05.2008 | IE | 07.08.2008 | LU | 07.08.2008 | GB | 21.08.2008 | SE | 21.08.2008 | GR | 22.08.2008 | CH | 31.08.2008 | LI | 31.08.2008 | ES | 01.09.2008 | FR | 01.09.2008 | PT | 21.10.2008 | [2011/35] |
Précédent [2011/25] | AT | 21.05.2008 | |
BE | 21.05.2008 | ||
DK | 21.05.2008 | ||
IT | 21.05.2008 | ||
NL | 21.05.2008 | ||
IE | 07.08.2008 | ||
LU | 07.08.2008 | ||
GB | 21.08.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
GR | 22.08.2008 | ||
CH | 31.08.2008 | ||
LI | 31.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
PT | 21.10.2008 | ||
Précédent [2010/28] | AT | 21.05.2008 | |
BE | 21.05.2008 | ||
DK | 21.05.2008 | ||
IT | 21.05.2008 | ||
NL | 21.05.2008 | ||
IE | 07.08.2008 | ||
LU | 07.08.2008 | ||
GB | 21.08.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
CH | 31.08.2008 | ||
LI | 31.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
PT | 21.10.2008 | ||
Précédent [2010/05] | AT | 21.05.2008 | |
BE | 21.05.2008 | ||
DK | 21.05.2008 | ||
IT | 21.05.2008 | ||
NL | 21.05.2008 | ||
IE | 07.08.2008 | ||
GB | 21.08.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
CH | 31.08.2008 | ||
LI | 31.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
PT | 21.10.2008 | ||
Précédent [2009/30] | AT | 21.05.2008 | |
BE | 21.05.2008 | ||
DK | 21.05.2008 | ||
NL | 21.05.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
CH | 31.08.2008 | ||
LI | 31.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
PT | 21.10.2008 | ||
Précédent [2009/12] | AT | 21.05.2008 | |
BE | 21.05.2008 | ||
DK | 21.05.2008 | ||
NL | 21.05.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
PT | 21.10.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 21.05.2008 | |
DK | 21.05.2008 | ||
NL | 21.05.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
Précédent [2009/07] | AT | 21.05.2008 | |
NL | 21.05.2008 | ||
SE | 21.08.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
Précédent [2008/50] | AT | 21.05.2008 | |
NL | 21.05.2008 | ||
ES | 01.09.2008 | ||
Précédent [2008/47] | ES | 01.09.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]DE3934820 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]) [XY] 1-52,85-91,103 * page 2, line 50 - page 3, line 5 * * page 5, paragraph L *; | [A]WO9109602 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]) [A] 1-20,35-40,45-72,85-91,103* the whole document *; | [Y]DE4010228 (MUELLER WERNER E G PROF DR [DE], et al) [Y] 1-20,35-40,85-91 * claim 1 * | [Y] - "In vitro evaluation of phosphocholine and quaternary ammonium containing lipids as novel anti-HIV agents", J.MED.CHEM., vol. 34, no. 4, pages 1377 - 83 [Y] 103 * page 1377, column L, line 26 - line 38 * | [YP] - "Membrane interactive phospholipids inhibit HIV type 1-induced cell fusion and surface gp160/gp 120 binding to monoclonal antibody", AIDS RES. HUM. RETROVIRUSES, vol. 11, no. 6, pages 705 - 712 [YP] 1-52 * page 705 * |