EP0777861 - COFFRET POUR TESTS ET PROCEDE DE DETECTION DE MOLECULES ET DE CELLULES CIBLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.02.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rotman, M. Boris 1062 East Shore Road Jamestown, RI 02835 / US | [1997/24] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1997/24] | Mandataire(s) | Dubois-Chabert, Guy, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lanceraux 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1997/24] | Dubois-Chabert, Guy, et al Société de Protection des Inventions 25, rue de Ponthieu 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 95930207.6 | 17.08.1995 | [1997/24] | WO1995US10536 | Numéro de priorité, date | US19940292416 | 18.08.1994 Format original publié: US 292416 | US19950476229 | 07.06.1995 Format original publié: US 476229 | [1997/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9606356 | Date: | 29.02.1996 | Langue: | EN | [1996/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0777861 | Date: | 11.06.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.02.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0777861 | Date: | 14.04.1999 | Langue: | EN | [1999/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.02.1996 | Classification | IPC: | G01N33/58, G01N33/574, G01N33/569, G01N33/53, C12Q1/02, G01N33/531, G01N33/535 | [1997/24] | CPC: |
C12Q1/18 (EP,US);
G01N33/5308 (EP,US);
G01N33/56966 (EP,US);
G01N33/56972 (EP,US);
G01N33/57484 (EP,US);
G01N33/57492 (EP,US);
G01N33/58 (EP,US);
G01N33/581 (EP,US);
Y10S435/834 (EP);
Y10S435/839 (EP);
Y10S435/848 (EP);
Y10S435/878 (EP);
Y10S435/881 (EP);
Y10S435/883 (EP);
Y10S435/966 (EP);
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1997/24] | Titre | Allemand: | TESTSATZ UND VERFAHREN ZUM NACHWEISS ZIELZELLEN UND MOLEKÜLE | [1997/24] | Anglais: | TEST KIT AND METHOD FOR DETECTION OF TARGET CELLS AND MOLECULES | [1997/24] | Français: | COFFRET POUR TESTS ET PROCEDE DE DETECTION DE MOLECULES ET DE CELLULES CIBLES | [1997/24] | Entrée dans la phase régionale | 08.03.1997 | Taxe nationale de base payée | 08.03.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.03.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.03.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.03.1997 | Requête en examen déposée [1997/24] | 09.06.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.10.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.12.1998 | Taxe de délivrance payée | 14.12.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.01.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 14.04.1999 | CH | 14.04.1999 | ES | 14.04.1999 | IT | 14.04.1999 | LI | 14.04.1999 | SE | 14.04.1999 | [2008/06] |
Précédent [2002/26] | BE | 14.04.1999 | |
CH | 14.04.1999 | ||
ES | 14.04.1999 | ||
LI | 14.04.1999 | ||
SE | 14.04.1999 | ||
Précédent [2002/23] | BE | 14.04.1999 | |
CH | 14.04.1999 | ||
LI | 14.04.1999 | ||
SE | 14.04.1999 | ||
Précédent [2000/52] | BE | 14.04.1999 | |
CH | 14.04.1999 | ||
LI | 14.04.1999 | ||
Précédent [2000/50] | BE | 14.04.1999 | |
CH | 20.07.1999 | ||
LI | 20.07.1999 | ||
Précédent [2000/23] | BE | 14.04.1999 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US4002532 (WELTMAN JOEL K, et al) [AD] 1-15* the whole document * | [A] - H. SCHMETZER ET AL., "IMMUNOLOGICAL PHENOTYPING IN SITU OF MYELOID COLONIES IN AGAR CULTURES", EXPERIMENTAL HEMATOLOGY, WASHINGTON DC USA, vol. 15, no. 8, pages 877 - 882 [A] 1-15 * the whole document * | [AD] - P. THOMAS ET AL., "KERATINS VERSUS EPITHELIAL MEMBRANE ANTIGEN IN TUMOR DIAGNOSIS: COMPARISON OF FIVE MONOCLONAL ANTIBODIES", HUMAN PATHOLOGY, WASHINGTON DC USA, vol. 18, pages 728 - 734 [AD] 1-15 * the whole document * | par le demandeur | - PREMI, T.; BATTIFORA, H., HUMAN PATHOL., (1987), vol. 18, pages 728 - 734 | - SCHMELTZER, H. ET AL., EXPERIMENTAL HEMATOLOGY, (1987), vol. 15, pages 877 - 882 |