EP0779979 - DETECTEUR D'ODEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bloodhound Sensors Ltd 175 Woodhouse Lane Leeds LS2 3AR / GB | [1998/52] |
Précédent [1997/26] | Pour tous les Etats désignés Mastiff Electronic Systems Ltd Little Mead Cranleigh, Surrey GU6 8ND / GB | Inventeur(s) | 01 /
GIBSON, Timothy, David 61 High Ridge Park Rothwell Leeds LS26 0NL / GB | 02 /
PUTTICK, Peter 95 Rydsehill Road Guilford Surrey GU2 6TY / GB | 03 /
HULBERT, John, Neal 41 Elder Road Bramley Leeds LS13 4DB / GB | 04 /
MARSHALL, Robert, Wilson 38 Barthorpe Crescent Chapel Allerton Leeds LS17 5PE / GB | 05 /
LI, Zhuoshu Apartment 240 24 Van Kruinengen Court Wallington, NJ 07057 / US | [1997/26] | Mandataire(s) | Browne, Robin Forsythe, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | [N/P] |
Précédent [1998/52] | Browne, Robin Forsythe, Dr., et al Urquhart-Dykes & Lord Tower House Merrion Way Leeds LS2 8PA West Yorkshire / GB | ||
Précédent [1997/26] | Browne, Robin Forsythe, Dr. Urquhart-Dykes & Lord Tower House Merrion Way Leeds LS2 8PA West Yorkshire / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95931275.2 | 06.09.1995 | [1997/26] | WO1995GB02117 | Numéro de priorité, date | GB19940017913 | 06.09.1994 Format original publié: GB 9417913 | [1997/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9607901 | Date: | 14.03.1996 | Langue: | EN | [1996/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0779979 | Date: | 25.06.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.03.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0779979 | Date: | 22.12.1999 | Langue: | EN | [1999/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.03.1996 | Classification | IPC: | G01N33/00 | [1997/26] | CPC: |
G01N33/0031 (EP,US);
A61B5/117 (EP);
A61B5/1477 (EP,US);
A61B5/48 (EP,US);
A61B2562/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/26] | Titre | Allemand: | GERUCHSSENSOR | [1997/26] | Anglais: | ODOUR SENSOR | [1997/26] | Français: | DETECTEUR D'ODEUR | [1997/26] | Entrée dans la phase régionale | 25.03.1997 | Taxe nationale de base payée | 25.03.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.04.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.03.1997 | Requête en examen déposée [1997/26] | 25.07.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 31.03.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 02.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.03.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.05.1999 | Taxe de délivrance payée | 27.05.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.09.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/49] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.06.1998 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.05.1998 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.06.1998 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.12.1999 | BE | 22.12.1999 | CH | 22.12.1999 | ES | 22.12.1999 | GR | 22.12.1999 | IT | 22.12.1999 | LI | 22.12.1999 | NL | 22.12.1999 | SE | 22.12.1999 | DK | 22.03.2000 | PT | 22.03.2000 | IE | 06.09.2000 | LU | 06.09.2000 | [2008/06] |
Précédent [2004/39] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
GR | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
DK | 22.03.2000 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
LU | 06.09.2000 | ||
Précédent [2004/07] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
GR | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
DK | 22.03.2000 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Précédent [2003/45] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
DK | 22.03.2000 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Précédent [2002/26] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Précédent [2002/23] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Précédent [2001/50] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Précédent [2000/52] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
Précédent [2000/51] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
CH | 27.03.2000 | ||
LI | 27.03.2000 | ||
Précédent [2000/50] | BE | 22.12.1999 | |
PT | 22.03.2000 | ||
CH | 27.03.2000 | ||
LI | 27.03.2000 | ||
Précédent [2000/43] | BE | 22.12.1999 | |
PT | 22.03.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]CA915458 (BRITISH COLUMBIA RES COUNCIL) [A] 1 * claim 1 *; | [A]US4224071 (BUELL BENNETT G) [A] 1 * claim 1 *; | [Y]WO9303355 (NEOTRONICS LTD [GB], et al) [Y] 1 * page 11, line 9 - line 18 *; | [A]WO9306237 (ALLAGE ASSOCIATES INC [US]) [A] 1* abstract *; | [Y] - T. C. PEARCE & AL., "MACHINE OLFACTION: INTELLIGENT SENSING OF ODOURS", 1993, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS. CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLUME 5, LE TOUQUET, FR, (19931017), vol. 5, pages 165 - 170, XP000462862 [Y] 1 * the whole document * |