EP0779801 - ARTICLE ABSORBANT COMPORTANT UNE POCHE FRONCEE POURVUE D'UN SEPARATEUR SE PLACANT CONTRE LE SILLON INTERFESSIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1997/26] | ARTICLE ABSORBANT COMPORTANT UNE POCHE FRONCEE POURVUE D'UN SEPARATEUR SE PLA ANT CONTRE LE SILLON INTERFESSIER | ||
[2000/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2001 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.04.2005 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 08.06.2005 [2005/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [1997/26] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Inventeur(s) | 01 /
DREIER, Kimberly, Ann 9228 Axminster Drive Cincinnati, OH 45251 / US | [1997/26] | Mandataire(s) | Hirsch, Uwe T. Procter & Gamble Service GmbH IP Department Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | [N/P] |
Précédent [1997/31] | Hirsch, Uwe Thomas Procter & Gamble European Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | ||
Précédent [1997/26] | Hirsch, Uwe Thomas Procter & Gamble European Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95931686.0 | 01.09.1995 | [1997/26] | WO1995US11171 | Numéro de priorité, date | US19940302291 | 08.09.1994 Format original publié: US 302291 | [1997/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9607381 | Date: | 14.03.1996 | Langue: | EN | [1996/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0779801 | Date: | 25.06.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.03.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0779801 | Date: | 20.12.2000 | Langue: | EN | [2000/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.03.1996 | Classification | IPC: | A61F13/15 | [1997/26] | CPC: |
A61F13/49413 (EP,KR,US);
A61F13/495 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/26] | Titre | Allemand: | DICHTUNGSBEHÄLTER, FÜR ABSORBIERENDE ARTIKEL, MIT EINEM AM GESÄSSEINSCHNITT ANGEBRACHTEN ABSTANDSHALTER | [1997/26] | Anglais: | ABSORBENT ARTICLE HAVING A POCKET CUFF WITH A GLUTEAL GROOVE SPACER | [1997/26] | Français: | ARTICLE ABSORBANT COMPORTANT UNE POCHE FRONCEE POURVUE D'UN SEPARATEUR SE PLACANT CONTRE LE SILLON INTERFESSIER | [2000/09] |
Précédent [1997/26] | ARTICLE ABSORBANT COMPORTANT UNE POCHE FRONCEE POURVUE D'UN SEPARATEUR SE PLA ANT CONTRE LE SILLON INTERFESSIER | Entrée dans la phase régionale | 19.02.1997 | Taxe nationale de base payée | 19.02.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.03.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.02.1997 | Requête en examen déposée [1997/26] | 01.09.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.01.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.05.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.08.2000 | Taxe de délivrance payée | 09.08.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.12.2000 | DK | 20.03.2001 | PT | 20.03.2001 | GR | 23.03.2001 | LU | 01.09.2001 | IE | 03.09.2001 | [2005/23] |
Précédent [2004/51] | AT | 20.12.2000 | |
DK | 20.03.2001 | ||
PT | 20.03.2001 | ||
GR | 23.03.2001 | ||
IE | 03.09.2001 | ||
Précédent [2003/45] | AT | 20.12.2000 | |
DK | 20.03.2001 | ||
PT | 20.03.2001 | ||
IE | 03.09.2001 | ||
Précédent [2002/48] | AT | 20.12.2000 | |
PT | 20.03.2001 | ||
IE | 03.09.2001 | ||
Précédent [2002/11] | AT | 20.12.2000 | |
PT | 20.03.2001 | ||
Précédent [2001/37] | AT | 20.12.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0357298 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1,7,8 * column 6, line 48 - column 7, line 19; figure -; claim - *; | [A]WO9014063 (MOELNLYCKE AB [SE]) [A] 1 * page 9, line 21 - page 10, line 6; figure -; claim - *; | [DY]US5171236 (DREIER KIMBERLY A [US], et al) [DY] 1,2,4,6 * column 12, line 33 - line 54; figure - *; | [DY]US5176672 (BRUEMMER MARY A [US], et al) [DY] 1,2,4,6 * column W *; | [PA]WO9500089 (PROCTER & GAMBLE [US]) [PA] 1,2,4,6* page 20, line 17 - page 21, line 18; figure 9 *; | [DPA]US5397318 (DREIER KIMBERLY A [US]) [DPA] 1,7,8 * column W * |