22.04.2005 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.06.2005 [2005/23] |
29.10.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.12.2004 [2004/51] |
19.09.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.11.2003 [2003/45] |
11.10.2002 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2002 [2002/48] |
25.01.2002 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2002 [2002/11] |
26.10.2001 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 12.12.2001 [2001/50] |
28.07.2001 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.09.2001 [2001/37] |
03.11.2000 |
Délivrance (prévue) |
publié le 20.12.2000 [2000/51] |
21.09.2000 |
Taxe annuelle |
|
21.08.2000 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
23.05.2000 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
23.05.2000 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
28.01.2000 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
14.01.2000 |
Changement - titre français |
publié le 01.03.2000 [2000/09] |
14.09.1999 |
Taxe annuelle |
|
04.08.1999 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
14.07.1999 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
28.01.1999 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
21.12.1998 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
15.09.1998 |
Taxe annuelle |
|
28.08.1998 |
Premier rapport d'examen |
|
27.08.1998 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
13.06.1997 |
Changement - mandataire |
publié le 30.07.1997 [1997/31] |
09.05.1997 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 25.06.1997 [1997/26] |
09.05.1997 |
Requête en examen présentée |
publié le 25.06.1997 [1997/26] |
27.02.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.02.1997 |
Taxe annuelle |
|
21.02.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.02.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.08.1996 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.03.1996 |
Données PCT avant la publication européenne |
|