EP0791140 - ELEMENT PERMETTANT DE FIXER UN CORPS DANS UNE PAROI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.03.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.03.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.05.2000 [2000/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Moto Meter GmbH Daimlerstrasse 6 D-71229 Leonberg / DE | [1997/35] | Inventeur(s) | 01 /
FAASS, Manfred Murgstrasse 5 D-76327 Pfinztal / DE | 02 /
SCHNEIDER, Michael Fliederstrasse 26 D-76307 Karlsbad / DE | [1997/35] | Mandataire(s) | Friedmann, Jürgen, et al Robert Bosch GmbH Zentralabteilung Patente Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1998/52] | Friedmann, Jürgen, Dr.-Ing., et al c/o Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 95934055.5 | 13.10.1995 | [1997/35] | WO1995DE01410 | Numéro de priorité, date | DE19944439797 | 08.11.1994 Format original publié: DE 4439797 | [1997/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9614512 | Date: | 17.05.1996 | Langue: | DE | [1996/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0791140 | Date: | 27.08.1997 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.05.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0791140 | Date: | 19.05.1999 | Langue: | DE | [1999/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.05.1996 | Classification | IPC: | F16B9/02, G10K11/00 | [1997/35] | CPC: |
G10K11/004 (EP,US);
F16B2200/40 (EP,US);
F16B2200/69 (EP,US);
F16B2200/71 (EP,US);
Y10S403/14 (EP,US);
Y10S411/913 (EP,US);
Y10T24/42 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1997/35] | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNGSELEMENT FÜR EINEN KÖRPER IN EINER WANDUNG | [1997/35] | Anglais: | SECURING COMPONENT FOR A BODY IN A WALL | [1997/35] | Français: | ELEMENT PERMETTANT DE FIXER UN CORPS DANS UNE PAROI | [1997/35] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.1997 | Taxe nationale de base payée | 09.06.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.05.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.06.1997 | Requête en examen déposée [1997/35] | 18.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.11.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.1999 | Taxe de délivrance payée | 22.02.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.02.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB679441 (UNITED CARR FASTENER CORP) [X] 1,2 * page 1, line 83 - page 2, line 117; figures 1-9 *; | [A]US3545387 (GIAMBALVO JOSEPH) [A] 1 * column 2, line 1 - column 3, line 25; figures 1-9 *; | [X]GB1581773 (GILBARCO LTD) [X] 1,2 * the whole document *; | [DA]DE3812182 (SWF AUTO ELECTRIC GMBH [DE]) [DA] 1,10* figures 1-12; claims 1,12 * |