EP0740797 - PROCEDE ET DISPOSITIF D'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.12.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 24.09.2008 [2008/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 / US | [N/P] |
Précédent [2008/39] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company, A Delaware Corporation 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 / US | |||
Précédent [2003/08] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company, A Delaware Corporation 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 / US | |||
Précédent [2001/13] | Pour tous les Etats désignés PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company, A Delaware Corporation 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 / US | |||
Précédent [1996/45] | Pour tous les Etats désignés PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
HOFLAND, Lennart Auvergnelaan 22 NL-5627 ES Eindhoven / NL | 02 /
SAVORD, Bernard, Joseph 243 Highland Road Andover, MA 01810 / US | 03 /
SCAMPINI, Steven, Anthony 5 Redcoat Road Bedford, MA 01730 / US | [1996/45] | Mandataire(s) | Schouten, Marcus Maria, et al NXP B.V. Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1996/45] | Schouten, Marcus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 95934778.2 | 02.11.1995 | [1996/45] | WO1995IB00955 | Numéro de priorité, date | US19940345026 | 23.11.1994 Format original publié: US 345026 | [1996/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9616340 | Date: | 30.05.1996 | Langue: | EN | [1996/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0740797 | Date: | 06.11.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.05.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0740797 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | EN | [2003/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.05.1996 | Classification | IPC: | G01R33/565 | [1996/45] | CPC: |
G01R33/56563 (EP,US);
G01R33/5676 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1996/45] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND GERÄT ZUR BILDERZEUGUNG MIT MAGNETISCHER RESONANZ | [1996/45] | Anglais: | METHOD OF AND DEVICE FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING | [1996/45] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF D'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE | [1996/45] | Entrée dans la phase régionale | 23.08.1996 | Taxe nationale de base payée | 23.08.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.12.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.12.1996 | Requête en examen déposée [1997/05] | 20.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.11.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 06.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 28.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 08.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 19.02.2003 | NL | 19.02.2003 | [2006/14] |
Précédent [2003/41] | NL | 19.02.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9005920 (MAYO FOUNDATION [US]) [X] 1-8 * page 8, line 16 - page 10, line 28 * * page 22, line 1 - page 25, line 11 * * page 27, line 4 - page 28, line 7 * * page 33, line 14 - page 38, line 14 *; | [D]US4937526 (EHMAN RICHARD L [US], et al); | [XA]EP0412819 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1 * page 2, line 1 - line 41 * * page 3, line 47 - page 4, line 28 * * figures 3,4 * [A] 2,6; | [A]DE3918625 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1-8 * column 2, line 4 - line 52 * * column 3, line 54 - column 5, line 57 *; | [D]US5042485 (SANO KOICHI [JP], et al) | [XA] - CH.J. HARDY ET AL.:, "Real-Time Acquisition, Display and Interactive Graphic Control of NMR Cardiac Profiles and Images", MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, vol. 29, pages 667 - 673 [X] 1 * see pages 667 - 671, "Introduction", "Materials and Methods" and "Results" * * figures 3,4 * [A] 2,6 |