EP0731967 - REGULATION ACTIVE DU BRUIT PRODUIT PAR DES ECOULEMENTS D'AIR A FORTE TURBULENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 05.12.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Opposition rejetée | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Précédent [2005/48] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company P.O. Box 3707, M.S. 13-08 Seattle Washington 98124-2207 / US | ||
Précédent [1996/38] | Pour tous les Etats désignés THE BOEING COMPANY P.O. Box 3707, M.S. 13-08 Seattle, Washington 98124-2207 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHRISTENSEN, Terry, N. 3250 22nd Avenue West Seattle, WA 98199 / US | [1996/38] | Mandataire(s) | Land, Addick Adrianus Gosling Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2008/34] | Land, Addick Adrianus Gosling Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Précédent [1996/38] | Land, Addick Adrianus Gosling Arnold & Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden, Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 95935109.9 | 25.09.1995 | [1996/38] | WO1995US12244 | Numéro de priorité, date | US19940315011 | 29.09.1994 Format original publié: US 315011 | [1996/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9610247 | Date: | 04.04.1996 | Langue: | EN | [1996/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0731967 | Date: | 18.09.1996 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.04.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1996/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0731967 | Date: | 30.11.2005 | Langue: | EN | [2005/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.04.1996 | Classification | IPC: | G10K11/178 | [1996/38] | CPC: |
G10K11/17881 (EP,US);
G10K11/17857 (EP,US);
G10K11/17861 (EP,US);
G10K2210/1082 (EP,US);
G10K2210/112 (EP,US);
G10K2210/1281 (EP,US);
G10K2210/507 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB [1996/38] | Titre | Allemand: | AKTIVES RAUSCHBEEINFLUSSUNGSGERÄT IN EINEM KANAL MIT HOCH-TURBULENTEM LUFTSTROM | [1996/38] | Anglais: | ACTIVE NOISE CONTROL IN A DUCT WITH HIGHLY TURBULENT AIRFLOW | [1996/38] | Français: | REGULATION ACTIVE DU BRUIT PRODUIT PAR DES ECOULEMENTS D'AIR A FORTE TURBULENCE | [1996/38] | Entrée dans la phase régionale | 06.06.1996 | Taxe nationale de base payée | 06.06.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.06.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.06.1996 | Requête en examen déposée [1996/38] | 20.09.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.02.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.03.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.04.2005 | Date des procédures orales | 02.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.06.2005 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 01.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 01.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
24.08.2006
29.08.2006
ADMISSIBLE AIRBUS SAS/AIRBUS FRANCE/AIRBUS UK Lim AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH/AIRBUS Espana S.L 1,Rond-Point Maurice Bellonte 316,rt de Bayonne/New Filton House Kreetslag 10/Av.de John Lennon S/N 31700 Blagnac/31060 Toulouse Filton,Bristol,BS997AR 21129 Hamburg/Madrid / FR Mandataire de l'opposant Augarde, Eric Brevalex 56 Boulevard de l'Embouchure Bât. B B.P. 27519 31075 Toulouse Cedex 2 / FR | [N/P] |
Précédent [2006/40] | |||
Opposant(s) | 01
24.08.2006
29.08.2006
ADMISSIBLE AIRBUS SAS/AIRBUS FRANCE/AIRBUS UK Lim AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH/AIRBUS Espana S.L 1,Rond-Point Maurice Bellonte 316,rt de Bayonne/New Filton House Kreetslag 10/Av.de John Lennon S/N 31700 Blagnac/31060 Toulouse Filton,Bristol,BS997AR 21129 Hamburg/Madrid / FR Mandataire de l'opposant Augarde, Eric Brevalex 54 boulevard de l'Embouchure B.P. 27519 31075 Toulouse Cedex 2 / FR | 10.10.2006 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 20.04.2007 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 11.07.2008 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2009/02] | 11.07.2008 | Date des procédures orales | 24.07.2008 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 24.07.2008 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 21.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [AX]JPH05188976 ; | [AX]JPH07168585 ; | [APX]WO9519075 (BOLT BERANEK & NEWMAN [US], et al) [AP] 1 * page 13, line 34 - page 15, line 1; figure 14 * [XP] 6; | [A]US3936606 (WANKE RONALD L) [A] 1 * column 18, line 52 - column 20, line 49; figures 1,9-12 *; | [A]JPH05223333 ; | [AD]US4044203 (SWINBANKS MALCOLM ALEXANDER); | [AD]US4815139 (ERIKSSON LARRY J [US], et al); | [AD]EP0454341 (FORD MOTOR CO [GB], et al) | [AX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19931111), vol. 017, no. 614, Database accession no. (P - 1642), & JP05188976 A 19930730 (TOSHIBA CORP) [A] 1,3,5,7 * abstract * [X] 6 | [AX] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 95, no. 35, Database accession no. 95-266397, & JPH07168585 A 19950704 (FUJITSU LTD) [A] 1 * abstract * [X] 6,8 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19931210), vol. 017, no. 671, Database accession no. (M - 1525), & JP05223333 A 19930831 (MATSUSHITA SEIKO CO LTD;OTHERS: 01) [A] 1 * abstract * | Examen | US4258823 |