EP0783730 - SYSTEME DE COMMANDE NON LINEAIRE POUR UN PROCEDE "ENTREE UNIQUE - SORTIE UNIQUE" [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.12.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis, MN 55408 / US | [N/P] |
Précédent [1997/29] | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis Minnesota 55408 / US | Inventeur(s) | 01 /
WACKER, Paul, C. 4335 Goldenrod Lane Plymouth, MN 55422 / US | 02 /
SMITH, Gary, A. 4855 Evergreen Lane Plymouth, MN 55422 / US | [1997/29] | Mandataire(s) | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [1998/52] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [1997/29] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Honeywell Control Systems Limited, Honeywell House, Arlington Business Park Bracknell, Berkshire RG12 1EB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 95935244.4 | 28.09.1995 | [1997/29] | WO1995US12586 | Numéro de priorité, date | US19940315650 | 30.09.1994 Format original publié: US 315650 | [1997/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9610779 | Date: | 11.04.1996 | Langue: | EN | [1996/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0783730 | Date: | 16.07.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.04.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0783730 | Date: | 14.02.2001 | Langue: | EN | [2001/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.04.1996 | Classification | IPC: | G05B13/02, G05D7/06 | [1997/29] | CPC: |
G05B13/0265 (EP,US);
G05D7/0635 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1997/29] | Titre | Allemand: | NICHTLINEARES REGELUNGSSYSTEM FUR EINE ANLAGE MIT EINEM EINGANG UND EINEM AUSGANG | [1997/29] | Anglais: | NON-LINEAR CONTROL SYSTEM FOR A SINGLE INPUT-SINGLE OUTPUT PROCESS | [1997/29] | Français: | SYSTEME DE COMMANDE NON LINEAIRE POUR UN PROCEDE "ENTREE UNIQUE - SORTIE UNIQUE" | [1997/29] | Entrée dans la phase régionale | 10.04.1997 | Taxe nationale de base payée | 10.04.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.04.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.04.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.04.1997 | Requête en examen déposée [1997/29] | 15.12.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.02.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.09.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.03.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.08.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.10.2000 | Taxe de délivrance payée | 20.10.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.11.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US4501125 (HAN DOYOUNG [US]) [X] 1,5-8,10-12 * column 6, line 37 - column 11, line 15; figures 1-5 * [Y] 2-4,9; | [X]US3333252 (SHIMABUKURO GEORGE T) [X] 1,6,8,10 * column 3, line 37 - column 4, line 30; figure 1A *; | [Y]JPH04116311 ; | [A]GB2192737 (TLV CO LTD) [A] 1 * page 1, line 55 - line 65 * * page 2, line 72 - page 3, line 83; figure 3 *; | [A]JPH03235900 ; | [A]JPH03137416 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920810), vol. 16, no. 370, Database accession no. (M - 1292), & JP4116311 A 19920416 (YAMATAKE HONEYWELL) [Y] 2-4,9 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920120), vol. 16, no. 21, Database accession no. (M - 1201), & JP3235900 A 19911021 (TOSHIBA) [A] 1,2,8,9 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910905), vol. 15, no. 350, Database accession no. (M - 1154), & JP3137416 A 19910612 (CHUGAI RO) [A] 3 * abstract * |