EP0796471 - Dispositif et méthode de téléachat [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1997/39] | DISPOSITIF DE PASSAGE DE COMMANDE A DISTANCE | ||
[2000/13] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 08.06.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.06.2007 | Révocation du brevet | publié le 11.07.2007 [2007/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UBS AG Bahnhofstrasse 45 8001 Zürich / CH | [2006/26] |
Précédent [2001/48] | Pour tous les Etats désignés HighPoint Systems, Inc. 10 Maguire Road, Suite 322 Lexington, MA 02421 / US | ||
Précédent [1998/19] | Pour tous les Etats désignés HighPoint Systems, Inc. 767 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138 / US | ||
Précédent [1997/39] | Pour tous les Etats désignés HIGHPOINT SYSTEMS, INC. Suite 200, 74 Stone Road Belmont, MA 02178 / US | Inventeur(s) | 01 /
GREEN, Jonathan, B. 74 Stone Road Belmont, MA 02178 / US | 02 /
POPE, William, R. 74 Highland Avenue Cambridge, MA 02139 / US | [1997/39] | Mandataire(s) | Röthinger, Rainer, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/26] | Röthinger, Rainer, et al c/o Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2004/14] | Kreutzer, Ulrich, Dipl.-Phys., et al Cabinet Beau de Loménie, Bavariaring 26 80336 Munich / DE | ||
Précédent [1997/39] | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 95942945.7 | 27.11.1995 | [1997/39] | WO1995US15517 | Numéro de priorité, date | US19940351795 | 08.12.1994 Format original publié: US 351795 | [1997/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9618163 | Date: | 13.06.1996 | Langue: | EN | [1996/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0796471 | Date: | 24.09.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.06.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0796471 | Date: | 04.04.2001 | Langue: | EN | [2001/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 13.06.1996 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.1999 | Classification | IPC: | G06F19/00, G06F17/60 | [1999/26] | CPC: |
G06Q10/087 (EP,US);
G06Q30/0635 (EP,US);
G06Q30/0643 (EP,US)
|
Précédent IPC [1997/39] | G06F19/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1997/39] | Titre | Allemand: | Fernbestellsystem und -methode | [2000/13] | Anglais: | Remote ordering system and method | [2000/13] | Français: | Dispositif et méthode de téléachat | [2000/13] |
Précédent [1997/39] | FERNBESTELLSYSTEM | ||
Précédent [1997/39] | REMOTE ORDERING SYSTEM | ||
Précédent [1997/39] | DISPOSITIF DE PASSAGE DE COMMANDE A DISTANCE | Entrée dans la phase régionale | 01.07.1997 | Taxe nationale de base payée | 01.07.1997 | Taxe de recherche payée | 01.07.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.07.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.06.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 02.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/39] | 27.01.1999 | Requête en examen accéléré déposée | 17.06.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.06.1999 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 01.09.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.12.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 01.08.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.10.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.01.2001 | Taxe de délivrance payée | 30.01.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.02.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
21.12.2001
10.05.2006
WITHDRAWN UBS AG Talstrasse 83 8001 Zürich / CH Mandataire de l'opposant Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/20] | |||
Opposant(s) | 01
21.12.2001
10.05.2006
WITHDRAWN UBS AG Talstrasse 83 8001 Zürich / CH Mandataire de l'opposant Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2002/10] | |||
Opposant(s) | 01
21.12.2001
17.01.2002
ADMISSIBLE UBS AG Talstrasse 83 8001 Zürich / CH Mandataire de l'opposant Röthinger, Rainer c/o Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2002/09] | |||
Opposant(s) | 01
21.12.2001
UBS AG Postfach 4002 Basel / CH Mandataire de l'opposant Röthinger, Rainer c/o Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | 12.02.2002 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 07.06.2002 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 29.01.2003 | Date des procédures orales | 18.07.2003 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 18.07.2003 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 09.05.2007 | Effet juridique de la révocation du brevet [2007/28] | Recours après opposition | 25.09.2003 | Recours reçu No. T1033/03 | 28.11.2003 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 09.05.2007 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4734858 (SCHLAFLY HUBERT J [US]) [Y] 1-75 * the whole document *; | [Y] - FEIGENOFF, CHARLES, "CD_ROM comes home: Bell Atlantic's intelligent home of the 21st century (home-based information services)", DIALOG FILE 148, Dialog Information Services, (199312), XP002101943 [Y] 1-75 * abstract * | [ ] - FEIGENOFF, CHARLES, "CD_ROM comes home: Bell Atlantic's intelligent home of the 21st century (home-based information services)", CD_ROM NEWS EXTRA, (199312), vol. V1, no. N6, page 16(4) [ ] * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US4734858 (SCHLAFLY HUBERT J [US]); | [Y]US5250789 (JOHNSEN EDWARD L [US]); | [Y]US5319542 (KING JR JOHN E [US], et al) | [Y] - VIDEODISC AND OPTICAL DISK, Volume 5, No. 4, July-August 1985, "News and Notes". |