EP0786237 - Tenon dentaire avec une structure de support [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.06.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.04.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 26.05.2004 [2004/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Weissman, Bernard 225 East 48th Street New York, N.Y. 10017 / US | [1997/31] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1997/31] | Mandataire(s) | Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB Bockenheimer Landstraße 25 60325 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1997/31] | KEIL & SCHAAFHAUSEN Patentanwälte Eysseneckstrasse 31 60322 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96101012.1 | 25.01.1996 | [1997/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0786237 | Date: | 30.07.1997 | Langue: | EN | [1997/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0786237 | Date: | 31.07.2002 | Langue: | EN | [2002/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.1996 | Classification | IPC: | A61C13/30 | [1997/31] | CPC: |
A61C13/30 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1997/31] | Titre | Allemand: | Wurzelstift mit Trägerstruktur | [1997/31] | Anglais: | Dental post provided with support frame | [1997/31] | Français: | Tenon dentaire avec une structure de support | [1997/31] | Procédure d'examen | 27.01.1998 | Requête en examen déposée [1998/13] | 16.06.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.12.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.02.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.04.2002 | Taxe de délivrance payée | 20.04.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 31.10.2002 | GB | 25.01.2003 | [2004/22] |
Précédent [2003/03] | SE | 31.10.2002 | Citations: | Recherche | [XY]DE2018330 (NIKOGHOSSIAN) [X] 1,2 * claims 1,3 * * page 5, paragraph 2 * [Y] 3; | [Y]DE3806891 (SCHEPPERHYN) [Y] 3 * fig 1, ref. signs 1,2 *; | [A]WO8601393 (JAKOB) [A] 1 * abstract *; | [A]WO7900275 (SPANG) [A] 1 * abstract *; | [A]DE9216158U (SCHMIDT TITO) [A] 11 * figures 1,2; claim 1 *; | [A]US4604060 (WEISSMAN) [A] 11 * abstract * |