EP0726632 - Chariot élévateur avec dispostif de surveillance de température interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.10.2001 [2001/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Raymond Corporation 20 South Canal Street, P.O. Box 130 Greene New York 13778-0130 / US | [N/P] |
Précédent [1996/33] | Pour tous les Etats désignés The Raymond Corporation 20 South Canal Street, P.O. Box 130 Greene, New York 13778-0130 / US | Inventeur(s) | 01 /
McCabe, Paul P. RD No. 1 Box 594 Greene, New York 13378 / US | 02 /
Wild, Arthur 7119 Sittingbourn Mentor, Ohio 44060 / US | [1996/38] |
Précédent [1996/33] | 01 /
McCabe, Paul P. RD No. 1 Box 594 Greene, New York 13378 / US | ||
02 /
Wild, Arthur 8000 Deepwood Boulevard, Apt. K10 Mentor, Ohio 44060 / US | Mandataire(s) | Schmidt, Steffen J. Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/33] | Schmidt, Steffen J., Dipl.-Ing. Wuesthoff & Wuesthoff, Patent- und Rechtsanwälte, Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96101754.8 | 07.02.1996 | [1996/33] | Numéro de priorité, date | US19950386731 | 10.02.1995 Format original publié: US 386731 | [1996/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0726632 | Date: | 14.08.1996 | Langue: | EN | [1996/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0726632 | Date: | 25.10.2000 | Langue: | EN | [2000/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.1996 | Classification | IPC: | H02H6/00, B60L3/00 | [1996/33] | CPC: |
H02H6/005 (EP,US);
B60L3/00 (EP);
H02H7/085 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/33] | Titre | Allemand: | Flurförderfahrzeug mit interner Temperaturüberwachung | [1996/33] | Anglais: | Lift truck with internal temperature monitor and system | [1996/33] | Français: | Chariot élévateur avec dispostif de surveillance de température interne | [1996/33] | Procédure d'examen | 13.01.1997 | Requête en examen déposée [1997/11] | 13.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.01.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.12.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.03.2000 | Taxe de délivrance payée | 13.03.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.07.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.1999 | 04   M06   Taxe payée le   16.04.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB2075291 (ELFI INNOVATIONER) [Y] 1-8 * page 1, line 47 - line 75; figure 2 *; | [Y]US5039924 (AVITAN ISAAC [US]) [Y] 1-8 * column A *; | [A]GB2151862 (GEN ELECTRIC PLC) [A] 1,5 * abstract * |