EP0728637 - Dispositif de libération rapide d'une ceinture de sécurité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.09.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.1997 | Demande réputée retirée | publié le 12.11.1997 [1997/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fischer, Johann-Peter Backesstrasse 4 47669 Wachtendonk / DE | [1996/35] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1996/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96102673.9 | 22.02.1996 | [1996/35] | Numéro de priorité, date | DE1995106277 | 23.02.1995 Format original publié: DE 19506277 | [1996/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0728637 | Date: | 28.08.1996 | Langue: | DE | [1996/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.1996 | Classification | IPC: | B60R22/00, B60R22/32 | [1996/35] | CPC: |
B60R22/32 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, NL [1996/49] |
Précédent [1996/35] | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL | Titre | Allemand: | Trennvorrichtung für Sicherheitsgurte | [1996/35] | Anglais: | Emergency seatbelt releasing device | [1996/35] | Français: | Dispositif de libération rapide d'une ceinture de sécurité | [1996/35] | Dossier détruit : | 13.09.2003 | Procédure dexamen | 23.03.1996 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.07.1996 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) ES, FR, GB, IT | 17.10.1996 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Priorité 01 | 01.03.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1997/46] | 19.06.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1997/46] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.05.1996 | ES   M01   Pas encore payé | 02.05.1996 | FR   M01   Pas encore payé | 02.05.1996 | GB   M01   Pas encore payé | 02.05.1996 | IT   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 09.04.1997 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]FR2507864 (FERRANDON GUY , CHEVALIER ALAIN PIERRE) [X] 1-3,10 * figures 1-6 * * page 1, paragraph 1 * * page 2, line 17 - page 4, line 9 * [A] 4,5,9; | [XA]FR2354221 (GUITARD LAURENT) [X] 1,2,5,9 * the whole document * [A] 4; | [XA]US4009905 (DESIRE JEAN-MARIE BEJEANNIN) [X] 1-3,6 * figures 1-6,11 * * claim 1 * * column 2, line 48 - column 3, line 40 * [A] 4,5,9; | [XA]DE3220133 (JÄCKLE EGMONT , PILGRIM VOLKER) [X] 1,2,5 * figure - * * claim 1 * * page 7, line 1 - page 8, line 19 * [A] 4; | [XA]GB1596307 (BRITAX (WINGARD) LIMITED) [X] 1,2,5 * figures 3,4,11 * * claims 1-5 * * page 3, line 18 - line 80 * * page 4, line 2 - line 16 * [A] 6,9; | [DXA]DE2926880 (DRUXEIS RUDOLF) [DX] 1,3 * figures 1-4 * * claim 1 * * page 12, line 1 - page 15, line 8 * [A] 2,4,5; | [XA]FR2382902 (FARCINADE MICHEL) [X] 1,10 * the whole document * [A] 4,9; | [XA]DE3619650 (JÄHRLING HORST) [X] 1,3 * figure - * * column 2, line 34 - column 3, line 52 * [A] 2,4,5 |