EP0736360 - Dispositif de déclenchement pour une machine à clouer des boîtes et machine à clouer des boîtes équipée avec ce dispositif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.03.2000 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.03.2000 | Demande réputée retirée | publié le 26.04.2000 [2000/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MAX CO., LTD. 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1996/41] | Pour tous les Etats désignés MAX CO., LTD. 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Osuka, Satoshi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 02 /
Ishikawa, Noboru c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 03 /
Adachi, Michiaki c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 04 /
Hamano, Terufumi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 05 /
Kimura, Youichi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 06 /
Hanagasaki, Hiroshi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | [1996/41] | Mandataire(s) | Turi, Michael, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/41] | Turi, Michael, Dipl.-Phys., et al Samson & Partner Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96105493.9 | 04.04.1996 | [1996/41] | Numéro de priorité, date | JP19950080614 | 05.04.1995 Format original publié: JP 8061495 | [1996/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0736360 | Date: | 09.10.1996 | Langue: | EN | [1996/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0736360 | Date: | 02.01.1997 | [1997/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.1996 | Classification | IPC: | B25C1/04, B25C1/00 | [1997/01] | CPC: |
B25C1/008 (EP,US)
|
Précédent IPC [1996/41] | B25C1/04 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/41] | Titre | Allemand: | Auslösevorrichtung für eine Nagelmachine für Kästen und damit ausgerüstete Nagelmaschine für Kästen | [1996/41] | Anglais: | Trigger device for box nailing machine and box nailing machine having the same | [1996/41] | Français: | Dispositif de déclenchement pour une machine à clouer des boîtes et machine à clouer des boîtes équipée avec ce dispositif | [1996/41] | Procédure dexamen | 09.01.1997 | Requête en examen déposée [1997/11] | 02.11.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/17] | 02.12.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1999 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US4679719 (KRAMER FRANCIS J [US]) [X] 1,3 * column 12, lines 29-33 * [A] 2,4; | [A]US4405071 (AUSTIN RONALD [US]) [A] 2,4 * column A; figures 1-7 * |