EP0741283 - Capteur à ultrason pour la détermination du débit d'un liquide en écoulement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.10.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.2003 | Demande réputée retirée | publié le 26.11.2003 [2003/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Landis+Gyr GmbH Humboldstrasse 59 90495 Nürnberg / DE | [2003/19] |
Précédent [2001/03] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Précédent [1996/45] | Pour tous les Etats désignés Landis & Gyr Technology Innovation AG 6301 Zug / CH | Inventeur(s) | 01 /
Adam, Norbert Julius-Leber-Strasse 6 63450 Hanau / DE | 02 /
Steghaus, Michael Bonamesermittelgasse 2a 60437 Frankfurt / DE | 03 /
Schupp, Horst Bessunger Strasse 42 64347 Griesheim / DE | 04 /
Hauenstein, Günther Luisantring 92 63477 Maintal / DE | [2003/18] |
Précédent [1996/45] | 01 /
Adam, Norbert Julius-Leber-Strasse 6 63450 Hanau / DE | ||
02 /
Stegheus, Michael Offenbacher Landstrasse 497A 60599 Frankfurt / DE | |||
03 /
Schupp, Horst Bessunger Strasse 42 64347 Griesheim / DE | |||
04 /
Hauenstein, Günther Luisantring 92 63477 Maintal / DE | Mandataire(s) | OK pat AG Industriestrasse 47 6300 Zug / CH | [N/P] |
Précédent [2002/51] | OK pat AG Chamerstrasse 50 6300 Zug / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 96105823.7 | 13.04.1996 | [1996/45] | Numéro de priorité, date | EP19950810286 | 03.05.1995 Format original publié: EP 95810286 | [1996/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0741283 | Date: | 06.11.1996 | Langue: | DE | [1996/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.07.1996 | Classification | IPC: | G01F1/66 | [1996/45] | CPC: |
G01F1/662 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, DK, FI, LI, SE [1996/45] | Etats autorisant lextension | LT | 13.04.1996 | Titre | Allemand: | Ultraschall-Messwertgeber zur Bestimmung der Durchflussmenge einer strömenden Flüssigkeit | [1996/45] | Anglais: | Ultrasonic sensor to determine flow rate of a flowing liquid | [1996/45] | Français: | Capteur à ultrason pour la détermination du débit d'un liquide en écoulement | [1996/45] | Procédure dexamen | 25.11.1996 | Requête en examen déposée [1997/04] | 19.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.01.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.10.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.12.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.05.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/48] | 12.06.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DYA]US4140012 (HENDRIKS HENRY L) [DY] 1,4 * column 2; figures 1,2 * [A] 5; | [Y]DE3239770 (DANFOSS AS) [Y] 1,4 * page 10 - page 11; figures 1-7 *; | [A]JPS6076620 ; | [A]EP0622614 (NUOVOPIGNONE INDUSTRIE MECCANICHE E FONDERIA S.P.A.) [A] 5 * abstract * * column 7, line 44 - line 49; figures 2,3 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850904), vol. 009, no. 217, Database accession no. (P - 385)<1940> , & JP60076620 A 00000000 (NITSUSHIN SEIKOU KK) [A] 1,5 * abstract * |