Etats contractants désignés | CH | | DE | | DK | | FI | | LI | | SE | | Procédure dexamen | 12.06.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2003/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 06.11.1996 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | CH DE DK FI LI SE | | Date de lévénement: | 22.01.1997 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19961125 | | Date de lévénement: | 05.09.2001 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20010719 | | Date de lévénement: | 17.01.2001 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | | Date de lévénement: | 02.05.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | ADAM, NORBERT | | Date de lévénement: | 02.05.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | STEGHAUS, MICHAEL | | Date de lévénement: | 02.05.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHUPP, HORST | | Date de lévénement: | 02.05.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HAUENSTEIN, GUENTHER | | Date de lévénement: | 07.05.2003 | | Description de lévénement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | LANDIS+GYR GMBH | | Date de lévénement: | 06.11.1996 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | LT PAYMENT 960413 | | Date de lévénement: | 06.11.1996 | | Description de lévénement: | REQUESTED EXTENSION STATES OF THE EUROPEAN PATENT HAVE CHANGED | Free Format Text: | LT PAYMENT 960413 | | Date de lévénement: | 26.11.2003 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20030503 | | Date de lévénement: | 13.12.2002 | | Description de lévénement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Date de lévénement: | 20.09.1996 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 10.10.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |