EP0747358 - Procédé pour la préparation de 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.06.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2002 | Demande réputée retirée | publié le 14.08.2002 [2002/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Galvanevet S.r.l. Via Vigevano, 61 28069 San Martino Di Trecate / IT | [1999/44] |
Précédent [1999/22] | Pour tous les Etats désignés Galvanevet S.p.A. Via Vigevano, 61 28069 San Martino Di Trecate, Novara / IT | ||
Précédent [1999/13] | Pour tous les Etats désignés Galvanevet S.r.l. Via Vigevano, 61 28069 San Martino Di Trecate / IT | ||
Précédent [1996/50] | Pour tous les Etats désignés Galvanevet S.p.A. Via Vigevano, 61 28069 San Martino Di Trecate, Novara / IT | Inventeur(s) | 01 /
Minisci, Francesco Via Marescalchi, 19 20133 Milano / IT | 02 /
Serri, Annamaria Via Pordenone, 13 20132 Milano / IT | 03 /
Fontana, Francesca Via Illirico, 11 20133 Milano / IT | 04 /
Baima, Roberto Via Pianca, 21 28100 Novara / IT | [1996/50] | Mandataire(s) | Vatti, Paolo, et al Fumero-Studio Consulenza Brevetti Snc Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1996/50] | Vatti, Paolo, Dr. Ing., et al Fumero-Studio Consulenza Brevetti Franz-Joseph-Strasse 38 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96109074.3 | 05.06.1996 | [1996/50] | Numéro de priorité, date | IT1995MI01208 | 08.06.1995 Format original publié: IT MI951208 | [1996/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0747358 | Date: | 11.12.1996 | Langue: | EN | [1996/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0747358 | Date: | 29.03.2000 | [2000/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.02.2000 | Classification | IPC: | C07D213/127, C07D213/20 | [1996/50] | CPC: |
C07D213/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, PT [1996/50] | Etats autorisant lextension | SI | 08.06.1996 | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von 1-Pyridiniumpropan-3-sulfonat | [1996/50] | Anglais: | Process for the synthesis of 1-pyridiniumpropane-3-sulphonate | [1996/50] | Français: | Procédé pour la préparation de 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate | [1996/50] | Procédure dexamen | 15.09.2000 | Requête en examen déposée [2000/48] | 02.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.10.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/33] | 12.03.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | PL147998 [ ] (INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ); | [A]US4148797 (PLUSS KURT, et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]DE2803493 (AGFA GEVAERT AG) [A] 1 * the whole document *; | [A]DE3541098 (AGFA GEVAERT AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0293913 (RASCHIG GMBH [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0499043 (BASF AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0583672 (BAYER AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19910318), vol. 114, no. 11, Database accession no. 101738z, page 723, column 1, XP002127983 [A] 1 * abstract * |