EP0752333 - Actionneur et dispositif l'utilisant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.05.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.05.2000 | Demande réputée retirée | publié le 05.07.2000 [2000/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Behr GmbH & Co. Mauserstrasse 3 70469 Stuttgart / DE | [1997/02] | Inventeur(s) | 01 /
Drobner, Hans Jürgen Hinter der Kelter 5 71229 Leonberg / DE | [1997/02] | Mandataire(s) | Wilhelm & Dauster Hospitalstrasse 8 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1997/02] | Wilhelm & Dauster Patentanwälte European Patent Attorneys Hospitalstrasse 8 70174 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96109455.4 | 13.06.1996 | [1997/02] | Numéro de priorité, date | DE1995124068 | 01.07.1995 Format original publié: DE 19524068 | [1997/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0752333 | Date: | 08.01.1997 | Langue: | DE | [1997/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0752333 | Date: | 25.11.1998 | [1998/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.10.1998 | Classification | IPC: | B60H1/00 | [1997/02] | CPC: |
B60H1/0065 (EP,US);
B60H1/00857 (EP,US);
Y10T137/6888 (EP,US);
Y10T137/87096 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1997/02] | Titre | Allemand: | Aktuatoranordnung und diese verwendende Vorrichtung | [1997/02] | Anglais: | Actuator arrangement and device using the same | [1997/02] | Français: | Actionneur et dispositif l'utilisant | [1997/02] | Procédure dexamen | 08.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/10] | 06.01.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/27] | 07.02.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.1999 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5181553 (DOI KOICHI [JP]) [X] 1-5 * column 6, line 61 - column 7, line 59; figures 1,2,4 *; | [XA]US4656926 (BAUER KARL-HEINZ [DE], et al) [X] 1 * figures 1,2 * [A] 3,5; | [A]US4880031 (FASOLINO GABRIEL V [US]) [A] * column 2, line 30 - column 6, line 57; figures 1-5,9 *; | [A]US4681153 (UCHIDA NORIAKI [JP]) [A] 1,2,5 * column 6, line 39 - column 7, line 62; figure 3 *; | [X]US5036816 (MANN ARNOLD [DE]) [X] 1-4 * column 3, line 54 - column 4, line 15; figure 1 * |