EP0765778 - Revêtement de sièges pour la protection de sièges de véhicules automobiles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.2001 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 15.10.2008 [2008/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Horn & Bauer GmbH & Co. KG Friedrich-Ebert-Strasse 105 34613 Schwalmstadt / DE | [1997/14] | Inventeur(s) | 01 /
Horn, Stephanie Friedrich-Ebert-Str. 105 34613 Schwalmstadt / DE | [2000/38] |
Précédent [1997/14] | 01 /
Horn-Paul, Stephanie Friedrich-Ebert-Str. 105 34613 Schwalmstadt / DE | Mandataire(s) | REHBERG HÜPPE + PARTNER Patentanwälte PartG mbB Robert-Gernhardt-Platz 1 37073 Göttingen / DE | [N/P] |
Précédent [2008/42] | Rehberg Hüppe + Partner Patentanwälte Postfach 31 62 37021 Göttingen / DE | ||
Précédent [1997/14] | Patentanwälte Rehberg + Hüppe Am Kirschberge 22 37085 Göttingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96112580.4 | 03.08.1996 | [1997/14] | Numéro de priorité, date | DE1995136062 | 28.09.1995 Format original publié: DE 19536062 | [1997/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0765778 | Date: | 02.04.1997 | Langue: | DE | [1997/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0765778 | Date: | 20.05.1998 | [1998/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0765778 | Date: | 20.09.2000 | Langue: | DE | [2000/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.1998 | Classification | IPC: | B60N2/44, A47C31/10 | [1998/21] | CPC: |
B60N2/6063 (EP,US)
|
Précédent IPC [1997/14] | B60N2/44 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1997/14] | Titre | Allemand: | Sitzbezug zum Schutz eines Kraftfahrzeug-Sitzes | [1997/14] | Anglais: | Seat cover for protecting motor car seats | [1997/14] | Français: | Revêtement de sièges pour la protection de sièges de véhicules automobiles | [1997/14] | Procédure d'examen | 20.05.1998 | Requête en examen déposée [1998/30] | 01.12.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 28.01.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 04.02.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2000 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.06.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3695692 (WILLIAMS ROBERT J); | [A]DE3419728 (PE PACK KUNSTSTOFF GMBH [DE]); | [AD]US4676376 (KEISWETTER PAUL C [US]) [AD] 1 * column 3, line 38 - column 5, line 2; figures 1,2 *; | [A]US4884839 (KEISWETTER PAUL C [US]); | [A]DE4132714 (HORN-PLASTIK) [A] 1 * page 1, line 22 - page 8, line 28; figures 1-7 *; | [A]DE4210232 (HORN & BAUER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * Querschweißung 29;; figures 9,15 *; | [A]DE4333051 (HORN & BAUER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * page 7, line 65 - page 8, line 36; figures 5-7 * |