EP0745461 - Rasoir à sec [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.09.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.10.2001 [2001/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Braun GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg / DE | [2000/13] |
Précédent [1996/49] | Pour tous les Etats désignés THE GILLETTE COMPANY Prudential Tower Building Boston, Massachusetts 02199 / US | Inventeur(s) | 01 /
Wetzel, Matthias Samlandweg 12 61118 Bad Vilbel / DE | 02 /
Royle, Terence Gordon 21 Foxcote Wokingham, Berkshire PG11 3PG / GB | 03 /
Parsonage, Raymond Graham 40 Highway Road Maidenhead, Berkshire SL6 5AE / GB | [1996/49] | Mandataire(s) | (deleted) | [2000/18] |
Précédent [1996/49] | Avery, Stephen John Hoffmann, Eitle & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96112945.9 | 18.12.1992 | [1996/49] | Numéro de priorité, date | GB19910027102 | 20.12.1991 Format original publié: GB 9127102 | GB19910027092 | 20.12.1991 Format original publié: GB 9127092 | [1996/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0745461 | Date: | 04.12.1996 | Langue: | EN | [1996/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0745461 | Date: | 22.01.1997 | [1997/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0745461 | Date: | 02.11.2000 | Langue: | EN | [2000/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.1996 | Classification | IPC: | B26B19/04 | [1996/49] | CPC: |
B26B19/048 (EP,US);
B26B19/044 (EP,US);
B26B19/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, DK, FR, GB, IT, NL, SE [1996/49] | Titre | Allemand: | Trockenrasiergerät | [1996/49] | Anglais: | Dry-shaving apparatus | [1996/49] | Français: | Rasoir à sec | [1996/49] | Procédure d'examen | 12.08.1996 | Requête en examen déposée [1996/49] | 29.01.1997 | Requête en examen accéléré déposée | 09.06.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.06.1997 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 22.07.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.03.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.05.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.1999 | Date des procédures orales | 02.07.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 02.07.1999 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 17.08.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.04.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.2000 | Taxe de délivrance payée | 09.06.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP93901709.1 / EP0618853 | EP95109208.9 / EP0678362 | Opposition(s) | 03.08.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2574317 (BERG EMIL G) [A] 1-7* column W *; | [DXA]GB2036631 (GILLETTE CO) [DX] 17,18 * the whole document * [A] 1,10,11,16; | [XA]EP0077093 (PHILIPS NV [NL]) [X] 17 * page 3, line 12 - line 26 * * page 15, line 30 - page 19, line 4; figures 3,4 * [A] 1-5,9-16,18; | [DXA]DE3926894 (BRAUN AG) [DX] 17 * the whole document * [A] 1,7,9,10,12,14-16 |