EP0764906 - Procédé de fonctionnement d'un système d'ordinateur en temps réel commandé par un système d'exploitation en temps réel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.06.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.06.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.07.2007 [2007/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/13] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Blank, Felix, Dipl.inf. Bäckerbauerstr. 2 81241 München / DE | 02 /
Wiesinger, Ursula, Dipl.Inf. Aidenbachstr. 138 A 81479 München / DE | 03 /
Schicklinski, Peter, Dipl.Math. Lochhamerstr. 79 81477 München / DE | 04 /
Sterr, Bettina Fürstenriederstr. 215 81377 München / DE | [1997/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96113853.4 | 29.08.1996 | [1997/13] | Numéro de priorité, date | DE1995135546 | 25.09.1995 Format original publié: DE 19535546 | [1997/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0764906 | Date: | 26.03.1997 | Langue: | DE | [1997/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0764906 | Date: | 21.07.1999 | [1999/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0764906 | Date: | 02.08.2006 | Langue: | DE | [2006/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.1999 | Classification | IPC: | G06F13/24, G06F9/46 | [1999/29] | CPC: |
G06F9/4812 (EP,US);
G06F13/24 (EP,US)
|
Précédent IPC [1997/13] | G06F13/24 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/13] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Betreiben eines durch ein Realzeit-Betriebssystem gesteuerten Realzeit-Computersystems | [1997/13] | Anglais: | Method of operating a real time computer system controlled by a real time operating system | [1997/13] | Français: | Procédé de fonctionnement d'un système d'ordinateur en temps réel commandé par un système d'exploitation en temps réel | [1997/13] | Procédure d'examen | 12.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/11] | 27.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.11.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.03.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.2006 | Taxe de délivrance payée | 19.06.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.05.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH05313916 ; | [A]JPH02138632 ; | [A]US4517643 (BANNAI AKIRA [JP]) [A] 1-14 * column 3, line 29 - line 48 *; | [A]US5161226 (WAINER SUSAN E [US]) [A] 1-14 * column 7, line 26 - column 8, line 6 *; | [A]EP0594377 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1-14 * column 4, line 44 - line 52 *; | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940303), vol. 018, no. 129, Database accession no. (P - 1703), & JP05313916 A 19931126 (FUJITSU LTD;OTHERS: 01) [A] 1-14 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900810), vol. 014, no. 372, Database accession no. (P - 1091), & JP02138632 A 19900528 (FUJITSU LTD) [A] 1-14 * abstract * | [A] - "TECHNIQUE TO IMPROVE CONTEXT SWITCHING PERFORMANCE IN A CPU", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, (19900801), vol. 33, no. 3B, page 472/473, XP000124425 [A] 1-14 * column W * |