EP0836286 - Montage d'acquisition d'une tension d'alimentation depuis un bus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.12.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.09.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 27.10.2004 [2004/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/16] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Zierhut, Hermann, Dipl.-Ing. Regentalweg 7 93073 Neutraubling / DE | [1998/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96115859.9 | 02.10.1996 | [1998/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0836286 | Date: | 15.04.1998 | Langue: | DE | [1998/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0836286 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | DE | [2003/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.03.1997 | Classification | IPC: | H04B3/54, H04L25/02 | [1998/16] | CPC: |
H04B3/548 (EP);
H04L25/02 (EP);
H04B2203/5445 (EP);
H04B2203/547 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, LI [1999/01] |
Précédent [1998/16] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Schaltungsanordnung zur Gewinnung einer Versorgungsspannung aus einer Busleitung | [1998/16] | Anglais: | Circuit arrangement for acquiring a supply voltage from a bus | [1998/16] | Français: | Montage d'acquisition d'une tension d'alimentation depuis un bus | [1998/16] | Procédure d'examen | 06.10.1997 | Requête en examen déposée [1998/16] | 13.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 03.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 31.10.2003 | LI | 31.10.2003 | [2004/44] | Citations: | Recherche | [A]DE4424907 (SIEMENS AG) [A] 1 * Zusammenfassung *; column 1, line 1 - line 46 * * column 1, line 60 - column 2, line 41 * * column 3, line 68 - column 5, line 9 * * column 6, line 32 - column 7, line 13 * * claims 1,4 * * figures 2,5 *; | [A]WO9604735 (SIEMENS AG) [A] 1 * Zusammenfassung *; page 1, line 8 - page 2, line 6 * * page 2, line 28 - page 3, line 28 * * page 5, line 18 - page 6, line 22 * * claims 1,2 * * figure 1 *; | [A]FR2596596 (BENDIX ELECTRONICS SA) [A] 1 * page 1, line 27 - page 2, line 4 * * page 2, line 37 - page 3, line 17 * * page 4, line 28 - page 5, line 32 * * page 9, line 4 - line 14 * * claims 1-4 * * figure 3 *; | [A]EP0448881 (DIGITAL EQUIPMENT INT) [A] 1 * Zusammenfassung *; column 2, line 55 - column 3, line 42 * * claims 1-3 * * figures 2,3A,3B * |