EP0773180 - Procédé et dispositif pour augmenter la sécurité des ascenseurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.02.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.04.2002 [2002/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Inventio AG Seestrasse 55 6052 Hergiswil / CH | [N/P] |
Précédent [1997/20] | Pour tous les Etats désignés INVENTIO AG Seestrasse 55, Postfach 175 CH-6052 Hergiswil / CH | Inventeur(s) | 01 /
Spiess, Peter, Dipl. El.-Ing. ETH Meggenhornstrasse 15 6045 Meggen / CH | [1997/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96117251.7 | 28.10.1996 | [1997/20] | Numéro de priorité, date | CH19950003158 | 08.11.1995 Format original publié: CH 315895 | [1997/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0773180 | Date: | 14.05.1997 | Langue: | DE | [1997/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0773180 | Date: | 18.04.2001 | Langue: | DE | [2001/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.1997 | Classification | IPC: | B66B5/04 | [1997/20] | CPC: |
B66B5/04 (EP,US);
B66B5/18 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, LI [1997/20] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur erhöhten Sicherheit bei Aufzügen | [1997/20] | Anglais: | Method and device for increasing safety of elevators | [1997/20] | Français: | Procédé et dispositif pour augmenter la sécurité des ascenseurs | [1997/20] | Procédure d'examen | 20.10.1997 | Requête en examen déposée [1997/51] | 10.02.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.06.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.10.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.12.2000 | Taxe de délivrance payée | 18.12.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.01.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]EP0498597 (POON OTTO L [HK]) [DA] 1* the whole document * | par le demandeur | DE2128662 | EP0110095 | DE3818083 | US4887695 | US5366045 |