EP0773055 - Appareil pour traiter des particules par rayonnement acoustique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1997/20] | Méthode et appareil pour traiter des particules par rayonnement acoustique | ||
[2002/26] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.04.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.05.2004 [2004/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2003/22] | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo / JP | ||
Précédent [1997/20] | Pour tous les Etats désignés HITACHI, LTD. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yasuda, Kenji 2527-203, Akanuma, Hatoyama-Machi Hiki-Gun, Saitama-Ken / JP | 02 /
Umemura, Shin-ichiro 3-6-18, Akatsuki-Machi Hachioji-Shi, Tokyo / JP | 03 /
Takeda, Kazuo 1-25-3-510, Nishi-Tokorozawa Tokorozawa-Shi, Saitama-Ken / JP | 04 /
Tamura, Mitsuru Sebun-arei 203, 4-6, Kubo-Machi Kawagoe-Shi, Saitama-Ken / JP | 05 /
Shimizu, Norio Sayama-Nyutaun 131-1, 3618-19, Kashiwabara Sayama-Shi, Saitama-Ken / JP | [1997/20] | Mandataire(s) | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/20] | Strehl Schübel-Hopf Groening & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96117959.5 | 08.11.1996 | [1997/20] | Numéro de priorité, date | JP19950290010 | 08.11.1995 Format original publié: JP 29001095 | [1997/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0773055 | Date: | 14.05.1997 | Langue: | EN | [1997/20] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0773055 | Date: | 04.06.1997 | [1997/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0773055 | Date: | 28.05.2003 | Langue: | EN | [2003/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.04.1997 | Classification | IPC: | B01D43/00, B01J8/16, B01D21/00 | [1997/23] | CPC: |
B01J19/10 (EP,US);
B01D21/283 (EP,US);
B01D21/34 (EP,US);
B01D43/00 (EP,US);
B01L3/502761 (EP);
B01L2200/0652 (EP);
B01L2200/0668 (EP);
B01L2300/0816 (EP);
B01L2300/0877 (EP);
B01L2400/0436 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [1997/20] | B01D43/00, B01J8/16 | Etats contractants désignés | DE, NL [1997/20] | Titre | Allemand: | Apparat zur Behandlung von Teilchen durch akustische Strahlung | [2002/26] | Anglais: | Apparatus for handling particles by acoustic radiation | [2002/26] | Français: | Appareil pour traiter des particules par rayonnement acoustique | [2002/26] |
Précédent [1997/20] | Methode und Apparat zur Behandlung von Teilchen durch akustische Strahlung | ||
Précédent [1997/20] | Method and apparatus for handling particles by acoustic radiation | ||
Précédent [1997/20] | Méthode et appareil pour traiter des particules par rayonnement acoustique | Procédure d'examen | 26.11.1997 | Requête en examen déposée [1998/04] | 28.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M10) | 07.02.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO8501892 (UNILEVER NV [NL]); | [AD]US4523682 (BARMATZ MARTIN B [US], et al); | [YA]WO9005008 (BENES EWALD [AT], et al); | par le demandeur | US4523682 | US4893886 | JPH06241977 | JPH0747259 |