EP0777091 - Commutateur anti-déflagrant pour appareil de réfrigération [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.06.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2009 | Changement - mandataire | publié le 01.07.2009 [2009/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Electrolux Zanussi S.p.A. Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone / IT | [1998/14] |
Précédent [1997/23] | Pour tous les Etats désignés ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.p.A. Via Giardini Cattaneo 3 33170 Pordenone / IT | Inventeur(s) | 01 /
Paroni, Luigi Via Leicht 17 33033 Codroipo (Udine) / IT | [1997/23] | Mandataire(s) | Giugni, Valter, et al Propria S.r.l. Via della Colonna 35 33170 Pordenone / IT | [2009/27] |
Précédent [1997/23] | Giugni, Valter, et al PROPRIA Protezione Proprietà Industriale S.r.L. Via Mazzini 13 33170 Pordenone / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 96118340.7 | 15.11.1996 | [1997/23] | Numéro de priorité, date | IT1995PN00045U | 29.11.1995 Format original publié: IT PN950045 U | [1997/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0777091 | Date: | 04.06.1997 | Langue: | EN | [1997/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0777091 | Date: | 03.05.2000 | [2000/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.03.2000 | Classification | IPC: | F25D29/00, H01H13/06 | [1997/23] | CPC: |
F25D29/00 (EP);
H01H13/06 (EP);
F25B2400/12 (EP);
H01H2009/048 (EP);
H01H9/042 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, DK, ES, FR, GB, IT, SE [1997/23] | Titre | Allemand: | Explosionssicherer Schalter für Kühlgerät | [1997/23] | Anglais: | Improvement in the explosion-proof switch for a refrigeration apparatus | [1997/23] | Français: | Commutateur anti-déflagrant pour appareil de réfrigération | [1997/23] | Procédure dexamen | 21.06.2000 | Requête en examen déposée [2000/33] | 06.09.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.01.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/31] | 28.02.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2002 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0683368 (ZANUSSI ELETTRODOMESTICI) [Y] 1,2 * column 3, line 16 - column 4, line 28; figures 1-4 *; | [YA]DE2146561 (METZENAUER & JUNG GMBH) [Y] 1,2 * page 6, paragraph L - page 10, paragraph 1; figures 1-6 * [A] 3; | [A]US3790734 (RAAB A ET AL) [A] 1-4 * column 3, line 25 - column 14, line 55; figures 1-30 *; | [A]US3982089 (HYLTIN TOM M) [A] 1-4 * column 2, line 38 - column 4, line 4; figures 1,2 *; | [A]DE8815814U (BARLIAN REINHOLD) [A] 1-3 * page 2, paragraph L - page 7, paragraph 1; figures 1-3 *; | [A]FR817068 (LECQ ALBERT) [A] 1-3 * page 1, line 30 - page 2, line 62; figures 1-4 *; | [A]US3887777 (NISHINO SHIRO) [A] 5 * column 2, line 25 - line 38; figures 2,3 *; | [A]DE4312736 (KAPFER KARL); | [A]FR2042069 (TELEMECCANICA ELETTRICA) | par le demandeur | IT1994PN00030 | IT1994PN00032 |