EP0810731 - Circuit d'attaque de transistor commandé en tension [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.04.2005 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.04.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.05.2005 [2005/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Précédent [1997/49] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Mori, Haruyoshi c/o Mitsubishi Denki K.K., 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | [1997/49] | Mandataire(s) | von Fischern, Bernhard, et al Hoffmann - Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/49] | Ritter und Edler von Fischern, Bernhard, Dipl.-Ing., et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96118756.4 | 22.11.1996 | [1997/49] | Numéro de priorité, date | JP19960133775 | 28.05.1996 Format original publié: JP 13377596 | JP19960190719 | 19.07.1996 Format original publié: JP 19071996 | [1997/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0810731 | Date: | 03.12.1997 | Langue: | EN | [1997/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0810731 | Date: | 21.07.1999 | [1999/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0810731 | Date: | 02.06.2004 | Langue: | EN | [2004/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.1999 | Classification | IPC: | H03K17/567, H03K17/687, H03K17/0812 | [1999/29] | CPC: |
H03K17/567 (EP,US);
H03K17/16 (EP,US)
|
Précédent IPC [1997/49] | H03K17/567, H03K17/687 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, LI [1997/49] | Titre | Allemand: | Spannungsgesteuerte Transistor-Treiberschaltung | [1997/49] | Anglais: | Voltage-controlled transistor drive circuit | [1997/49] | Français: | Circuit d'attaque de transistor commandé en tension | [1997/49] | Procédure d'examen | 21.07.1999 | Requête en examen déposée [1999/37] | 25.09.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 22.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAY]EP0487964 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-3,5-7,10 * the whole document * [A] 8 [Y] 4,9; | [X]EP0711038 (NIPPON DENSO CO [JP]) [X] 1-3,5-7 * the whole document *; | [Y]EP0631390 (PHILIPS ELECTRONICS UK LTD [GB], et al) [Y] 4,9 * figures 1-6 *; | [A]EP0690572 (FUJI ELECTRIC CO LTD [JP]) | par le demandeur | JPS6395728 |